Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex
Έγγραφο 32019D1610
Council Decision (EU) 2019/1610 of 24 September 2019 appointing four members, proposed by Malta, of the Committee of the Regions
Decisión (UE) 2019/1610 del Consejo, de 24 de septiembre de 2019, por la que se nombra a cuatro miembros del Comité de las Regiones, propuestos por Malta
Decisión (UE) 2019/1610 del Consejo, de 24 de septiembre de 2019, por la que se nombra a cuatro miembros del Comité de las Regiones, propuestos por Malta
ST/11890/2019/INIT
DO L 250 de 30.9.2019, σ. 81 έως 81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 25/01/2020
30.9.2019 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 250/81 |
DECISIÓN (UE) 2019/1610 DEL CONSEJO
de 24 de septiembre de 2019
por la que se nombra a cuatro miembros del Comité de las Regiones, propuestos por Malta
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 305,
Vista la propuesta del Gobierno de Malta,
Considerando lo siguiente:
(1) |
El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020. Basándose en un mandato distinto, se volvió a nombrar miembro a D. Samuel AZZOPARDI el 30 de mayo de 2016 mediante la Decisión (UE) 2016/878 del Consejo (4). El 10 de noviembre de 2015, mediante la Decisión (UE) 2015/2029 (5) del Consejo, D. Peter BONELLO fue sustituido por D. Anthony MIFSUD como miembro. |
(2) |
Han quedado vacantes cuatro puestos de miembro del Comité de las Regiones, a raíz del término de los mandatos para los que se propuso a D. Samuel AZZOPARDI (Councillor, Rabat Citta Victoria, Local Council, Gozo), D. Joseph CORDINA (Mayor of Xaghra), D. Paul FARRUGIA (Mayor of Ħal Tarxien) y D. Anthony MIFSUD (Councillor, Imtarfa Local Council), |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se nombra miembros del Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2020, a:
— |
D. Samuel AZZOPARDI, President Reġjun Għawdex/Gozo Regional Committee President (cambio de mandato), |
— |
D. Joseph CORDINA, Member of the Local Councils' Executive Committee (cambio de mandato), |
— |
D. Paul FARRUGIA, President Reġjun Xlokk/South East Regional Committee President (cambio de mandato), |
— |
D. Anthony MIFSUD, President Regjun Tramuntana/President Northern Region (cambio de mandato). |
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el 24 de septiembre de 2019.
Por el Consejo
La Presidenta
K. KULMUNI
(1) Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).
(2) Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).
(3) Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).
(4) Decisión (UE) 2016/878 del Consejo, de 30 de mayo de 2016, por la que se nombra a un suplente danés del Comité de las Regiones (DO L 145 de 2.6.2016, p. 48).
(5) Decisión (UE) 2015/2029 de 10 de noviembre de 2015 por la que se nombra a un miembro y dos suplentes malteses del Comité de las Regiones (DO L 297 de 13.11.2015, p. 8).