This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007D1114(01)
Council Decision of 8 November 2007 appointing members and alternates of the Governing Board of the European Agency for Safety and Health at Work
Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 , ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 , ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2010
14.11.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 271/4 |
ROZHODNUTIE RADY
z 8. novembra 2007,
ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
(2007/C 271/04)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 8,
so zreteľom na zoznam osôb navrhnutých na vymenovanie, ktorý Rade predložili vlády členských štátov,
majúc na zreteli zoznamy osôb navrhnutých na vymenovanie, ktoré Rade predložil predseda Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pokiaľ ide o návrhy skupiny členov zastupujúcich organizácie zamestnávateľov a zamestnancov v rámci tohto výboru,
keďže:
(1) |
Rada svojím rozhodnutím z 3. júna 2002 (2) vymenovala členov a náhradníkov správnej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie od 3. júna 2002 do 2. júna 2005. |
(2) |
Rada svojim rozhodnutím z 15. novembra 2004 (3) vymenovala členov a náhradníkov zastupujúcich nové členské štáty. |
(3) |
Správna rada zostala vo funkcii do nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1112/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2062/94. |
(4) |
Na základe nariadenia (ES) č. 1112/2005 sa správna rada nahradila riadiacou radou. |
(5) |
Členovia a náhradníci uvedenej riadiacej rady by mali byť vymenovaní na obdobie troch rokov, |
ROZHODLA TAKTO:
Článok 1
Za členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa na obdobie od 8. novembra 2007 do 7. novembra 2010 vymenúvajú:
I. ZÁSTUPCOVIA VLÁD
Krajina |
Členovia |
Náhradníci |
Belgicko |
pán Willy IMBRECHTS |
pán Christian DENEVE |
Bulharsko |
pán Atanas KOLCHAKOV |
pán Petar HADJISTOJKOV |
Česká republika |
pani Daniela KUBÍČKOVÁ |
pani Martina KAJÁNKOVÁ |
Dánsko |
pani Charlotte SKJOLDAGER |
pani Tove LOFT |
Nemecko |
pán Ulrich RIESE |
pán Kai SCHÄFER |
Estónsko |
– |
pani Egle KÄÄRATS |
Írsko |
pán Daniel KELLY |
pani Mary DORGAN |
Grécko |
pán Trifon GINALAS |
pán Konstantinos PETINIS |
Španielsko |
pán Mario GRAU-RIOS |
pani Pilar CASLA-BENITO |
Francúzsko |
pani Mireille JARRY |
pán Yvan DENION |
Taliansko |
pani Lea BATTISTONI |
pán Mario ALVINO |
Cyprus |
pán Leandros NICOLAIDES |
pán Marios KOURTELLIS |
Lotyšsko |
pán Renārs LŪSIS |
pani Jolanta KANČA |
Litva |
pani Aldona SABAITIENĖ |
pani Aušra STANKIUVIENĖ |
Luxembursko |
pán Paul WEBER |
pán Robert HUBERTY |
Maďarsko |
pán András BÉKÉS |
pani Mária GROSZMANN |
Malta |
pán Mark GAUCI |
pán Vincent ATTARD |
Holandsko |
pán R. FERINGA |
pán M.G. DEN HELD |
Rakúsko |
pani Gertrud BREINDL |
pani Eva-Elisabeth SZYMANSKI |
Poľsko |
pani Danuta KORADECKA |
pán Daniel PODGÓRSKI |
Portugalsko |
– |
– |
Rumunsko |
pani Daniela MARINESCU |
pán Dan Ion OPREA |
Slovinsko |
pani Tatjana PETRIČEK |
pán Jože HAUKO |
Slovensko |
pán Miloš JANOUŠEK |
pani Elena PALIKOVÁ |
Fínsko |
pán Mikko HURMALAINEN |
pani Anna-Liisa SUNDQUIST |
Švédsko |
pán Bertil REMAEUS |
pani Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI |
Spojené kráľovstvo |
pani Elizabeth HODKINSON |
pán Malcolm DARVILL |
II. ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ ZAMESTNANCOV
Krajina |
Členovia |
Náhradníci |
Belgicko |
pán François PHILIPS |
pán Herman FONCK |
Bulharsko |
pán Aleksandar ZAGOROV |
pán Ivan KOKALOV |
Česká republika |
pán Miroslav KOSINA |
pán Jaroslav ZAVADIL |
Dánsko |
pán Jan KAHR FREDERIKSEN |
pani Lone JACOBSEN |
Nemecko |
pani Marina SCHROEDER |
pán Maximilian ANGERMAIER |
Estónsko |
pán Argo SOON |
pán Ülo KRISTJUHAN |
Írsko |
pán Sylvester CRONIN |
pán Fergus WHELAN |
Grécko |
pán Ioannis ADAMAKIS |
– |
Španielsko |
pán Fernando RODRIGO CENCILLO |
pán Dionis OÑA |
Francúzsko |
pán Gilles SEITZ |
pán Henri FOREST |
Taliansko |
pani Cinzia FRASCHERI |
pán Diego ALHAIQUE |
Cyprus |
pán Nicos ANDREOU |
pani Maria THEOCHARIDOU |
Lotyšsko |
pán Ziedonis ANTAPSONS |
pán Mārtiņš PUŽULS |
Litva |
– |
– |
Luxembursko |
pán Claude FORGET |
pán Marcel GOEREND |
Maďarsko |
pán Károly GYÖRGY |
pán Pál GERGELY |
Malta |
pán Anthony CASARU |
pán Salv SAMMUT |
Holandsko |
pán Willem VAN VEELEN |
pán Arie WOLTMEIJER |
Rakúsko |
pani Julia LISCHKA |
pani Karin ZIMMERMANN |
Poľsko |
pani Anita NOWAKOWSKA |
pani Iwona PAWLACZYK |
Portugalsko |
pán Armando DA COSTA FARIAS |
– |
Rumunsko |
pán Adrian COJOCARU |
pani Maria GHIMPĂU |
Slovinsko |
pani Lučka BÖHM |
pani Spomenka GERŽELJ |
Slovensko |
pán Bohuslav BENDÍK |
pán Jaroslav BOBELA |
Fínsko |
pani Raili PERIMÄKI |
pán Erkki AUVINEN |
Švédsko |
pán Sven BERGSTRÖM |
pán Börje SJÖHOLM |
Spojené kráľovstvo |
pán Hugh ROBERTSON |
pani Liz SNAPE |
III. ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ ZAMESTNÁVATEĽOV
Krajina |
Členovia |
Náhradníci |
Belgicko |
pán André PELEGRIN |
pán Ir. Kris DE MEESTER |
Bulharsko |
– |
– |
Česká republika |
pán Karel PETRŽELKA |
pán Miroslav BURIŠIN |
Dánsko |
pán Thomas PHILBERT NIELSEN |
pani Anne-Marie RØGE KRAG |
Nemecko |
pán Thomas HOLTMANN |
pán Herbert BENDER |
Estónsko |
pani Heddi LUTTERUS |
pán Ilmar LINK |
Írsko |
pán Tony BRISCOE |
pán Kevin ENRIGHT |
Grécko |
pán Pavlos KYRIAKONGONAS |
pani Natascha AVLONITOU |
Španielsko |
pani Pilar IGLESIAS VALCARCE |
pán Pere TEIXIDÓ CAMPÁS |
Francúzsko |
pani Nathalie BUET |
pán Patrick LÉVY |
Taliansko |
– |
– |
Cyprus |
pán Lefteris KARYDIS |
pani Christina VASILA |
Lotyšsko |
pani Liene VANCĀNE |
– |
Litva |
– |
– |
Luxembursko |
pán François ENGELS |
– |
Maďarsko |
pán Géza BOMBERA |
pán Antal SZABADKAI |
Malta |
pán Joe DELIA |
– |
Holandsko |
pán Bob KONING |
pán Mario VAN MIERLO |
Rakúsko |
pani Christa SCHWENG |
pán Heinrich BRAUNER |
Poľsko |
pán Jacek MECINA |
– |
Portugalsko |
pán Marcelino PENA E COSTA |
pán José COSTA TAVARES |
Rumunsko |
pán Ovidiu NICOLESCU |
pán Adrian IZVORANU |
Slovinsko |
– |
pán Igor ANTAUER |
Slovensko |
– |
pán Boris MICHALÍK |
Fínsko |
pán Jyrki HOLLMÉN |
pán Rauno TOIVONEN |
Švédsko |
pani Bodil MELLBLOM |
– |
Spojené kráľovstvo |
pani Janet ASHERSON |
pán Keith SEXTON |
Článok 2
Členov, ktorí ešte nie sú navrhnutí, Rada vymenuje neskôr.
Článok 3
Toto rozhodnutie sa uverejní pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.
V Bruseli 8. novembra 2007
Za Radu
predseda
R. PEREIRA
(1) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 5).
(2) Ú. v. ES C 161, 5.7.2002, s. 5.
(3) Ú. v. EÚ C 24, 29.1.2005, s. 2.