This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D1272
Council Decision (EU) 2018/1272 of 18 September 2018 appointing a member, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1272 z 18. septembra 2018, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Talianskou republikou
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1272 z 18. septembra 2018, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Talianskou republikou
ST/11415/2018/INIT
Ú. v. EÚ L 238, 21.9.2018, p. 89–89
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
21.9.2018 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 238/89 |
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1272
z 18. septembra 2018,
ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Talianskou republikou
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,
so zreteľom na návrh talianskej vlády,
keďže:
(1) |
Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. Na základe rôznych mandátov bol pán Mauro D'ATTIS rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/643 (4) z 21. apríla 2016, rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/1860 (5) zo 17. októbra 2016 a rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/1753 (6) zo 14. septembra 2017 opätovne vymenovaný za člena. |
(2) |
V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Maura D'ATTISA sa uvoľnilo miesto člena Výboru regiónov. |
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa za člena Výboru regiónov vymenúva:
— |
Salvatore Domenico Antonio POGLIESE, Sindaco del Comune di Catania. |
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
V Bruseli 18. septembra 2018
Za Radu
predseda
G. BLÜMEL
(1) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/643 z 21. apríla 2016, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Talianskou republikou (Ú. v. EÚ L 108, 23.4.2016, s. 35).
(5) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1860 zo 17. októbra 2016, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutí Talianskou republikou. (Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 31).
(6) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1753 zo 14. septembra 2017, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Talianskou republikou. (Ú. v. EÚ L 246, 26.9.2017, s. 5).