This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0018
Council Decision 2011/18/CFSP of 14 January 2011 amending Council Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire
Decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio
Decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio
GU L 11 del 15.1.2011, p. 36–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016D0917
15.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/36 |
DECISIONE 2011/18/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 gennaio 2011
recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1). |
(2) |
Il 13 dicembre 2010 il Consiglio ha sottolineato l'importanza delle elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010 per il ritorno della Costa d'Avorio alla pace e alla stabilità e ha affermato che la volontà espressa sovranamente dal popolo ivoriano deve imperativamente essere rispettata. |
(3) |
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha esortato tutti i leader ivoriani civili e militari che non l'abbiano ancora fatto a riconoscere l'autorità del presidente democraticamente eletto, Alassan Ouattara. |
(4) |
Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/801/PESC (2), che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di imporre restrizioni sui viaggi nei confronti di quanti ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale, in particolare coloro che minacciano il buon esito del processo elettorale. |
(5) |
Il 14 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di inserire altre persone nell'elenco delle persone soggette a restrizioni sui viaggi. |
(6) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Costa d’Avorio, dovrebbero essere imposte misure restrittive aggiuntive nei confronti di tali persone. |
(7) |
Inoltre, l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC dovrebbe essere modificato e le informazioni relative a talune persone dell'elenco dovrebbero essere aggiornate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/656/PESC è così modificata:
1. |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente:
sono congelati. 2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
Per le persone ed entità elencate nell'allegato I:
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.»; |
2. |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.». |
Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
J. MARTONYI
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
(2) GU L 341 del 23.12.2010, pag. 45.
(3) Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]
A. Persone
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
1. |
Pascal Affi N’Guessan |
nato l'1 gennaio 1953 a Bouadikro; n. di passaporto: PD-AE 09DD00013 |
Presidente del Fronte popolare ivoriano (FPI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza. |
2. |
Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha |
nato il 6 giugno 1960 |
Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
3. |
Aké N'Gbo Gilbert Marie |
nato l'8 ottobre 1955 a Abidjan n. di passaporto: 08 AA 61107 (scadenza 2 aprile 2014) |
Sedicente Primo ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
4. |
Pierre Israël Amessan Brou |
|
Direttore generale della Radio Televisione Ivoriana (RTI) – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010. |
5. |
Frank Anderson Kouassi |
|
Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
6. |
Nadiani Bamba |
nata il 13 giugno 1974 a Abidjan n. di passaporto: PD - AE 061 FP 04 |
Direttrice del gruppo editoriale Cyclone cui fa capo la testata Le temps - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010. |
7. |
Kadet Bertin |
nato intorno al 1957 a Mama |
Consigliere di Gbagbo per la sicurezza - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. Istigazione dei movimenti repressivi ed intimidatori. |
8. |
Generale Dogbo Blé |
nato il 2 febbraio 1959 a Daloa |
Capo di corpo d'armata della Guardia repubblicana - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
9. |
Bohoun Bouabré Paul Antoine |
nato il 9 febbraio 1957 a Issia n. di passaporto: PD AE 015 FO 02 |
Ex Ministro di Stato, dirigente dell'FPI – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali. |
10. |
Sottoprefetto Oulaï Delefosse |
nato il 28 ottobre 1968 |
Responsabile dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest (UPRGO) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
11. |
Ammiraglio Vagba Faussignau |
nato il 31 dicembre 1954 a Bobia |
Comandante della Marina ivoriana; Vicecapo di stato maggiore - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
12. |
Pasteur Gammi |
|
Capo del Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest (MILOCI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
13. |
Laurent Gbagbo |
nato il 31 maggio 1945 a Gagnoa |
Sedicente Presidente della Repubblica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali. |
14. |
Simone Gbagbo |
nata il 20 giugno 1949 a Moossou |
Presidente del gruppo del Fronte popolare ivoriano (FPI) all'Assemblea nazionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza. |
15. |
Generale Guiai Bi Poin |
nato il 31 dicembre 1954 a Gounela |
Capo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS) – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
16. |
Denis Maho Glofiei |
nato nel Val de Marne |
Responsabile del Fronte di liberazione del Grande Ovest (FLGO) – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
17. |
Capitano Anselme Séka Yapo |
nato il 2 maggio 1973 a Adzopé |
Guardia del corpo di Gbagbo – Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
18. |
Désiré Tagro |
nato il 27 gennaio 1959 a Issia n. di passaporto: PD - AE 065FH08 |
Segretario generale della sedicente “presidenza” di Gbagbo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali. Implicazione nella repressione violenta dei moti popolari di febbraio, novembre e dicembre 2010. |
19. |
Yao N'Dré |
nato il 29 dicembre 1956 |
Presidente del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
20. |
Yanon Yapo |
|
Sedicente Guardasigilli, Ministro della giustizia e dei diritti umani - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
21. |
Dogou Alain |
nato il 16 luglio 1964 a Aboisso n. di passaporto: PD-AE/053FR05 (scadenza 27 maggio 2011) |
Sedicente Ministro della difesa e della protezione civile – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
22. |
Emile Guiriéoulou |
nato l' gennaio 1949 a Guiglo n. di passaporto: PD-AE/008GO03 (scadenza 14 marzo 2013) |
Sedicente Ministro dell'interno - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
23. |
Charles Désiré Noël Laurent Dallo |
nato il 23 dicembre 1955 a Gagnoa n. di passaporto: 08AA19843 (scadenza 13 ottobre 2013) |
Sedicente Ministro dell'economia e delle finanze – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
24. |
Augustin Kouadio Komoé |
nato il 19 settembre 1961 a Kokomian n. di passaporto: PD-AE/010GO03 (scadenza 14 marzo 2013) |
Sedicente Ministro delle risorse minerarie e dell'energia - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
25. |
Christine Adjobi Nebout (alias Aya Christine Rosalie Adjobi nata Nebout) |
nata il 24 luglio 1949 a Grand Bassam n. di passaporto: PD-AE/017FY12 (scadenza 14 dicembre 2011) |
Sedicente Ministro della sanità e della lotta all'AIDS - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
26. |
Yapo Atsé Benjamin |
nato l'1 gennaio 1951 a Akoupé nn. di passaporto: PD-AE/089GO04 (scadenza 1 aprile 2013), PS-AE/057AN06 |
Sedicente Ministro dell'edilizia e urbanistica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
27. |
Coulibaly Issa Malick |
nato il 19 agosto 1953 a Korhogo n. di passaporto: PD-AE/058GB05 (scadenza 10 maggio 2012) |
Sedicente Ministro dell'agricoltura - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
28. |
Ahoua Don Mello |
nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou n. di passaporto: PD-AE/044GN02 (scadenza 23 febbraio 2013) |
Sedicente Ministro delle infrastrutture e del risanamento, Portavoce del governo - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
29. |
N'Goua Abi Blaise |
|
Sedicente Ministro dei trasporti - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
30. |
Anne Jacqueline Lohouès Oble |
nata il 7 novembre 1950 a Dabou n. di passaporto: PD-AE/050GU08 (scadenza 4 agosto 2013) |
Sedicente Ministro della pubblica istruzione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
31. |
Angèle Gnonsoa (alias Zon Sahon) |
nata l'1 gennaio 1940 a Taï n. di passaporto: PD-AE/040ER05 (scadenza 28 maggio 2012) |
Sedicente Ministro dell'istruzione tecnica – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
32. |
Koffi Koffi Lazare |
|
Sedicente Ministro dell'ambiente e delle risorse idriche e forestali - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
33. |
Elisabeth Badjo Djékouri coniugata Dagbo Jeannie |
nata il 24 dicembre 1971 a Lakota nn. di passaporto: 08AA15517 (scadenza 25 novembre 2013), PS-AE/040HD12 (scadenza 1 dicembre 2011) |
Sedicente Ministro della funzione pubblica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. |
34. |
Charles Blé Goudé |
nato l'1 gennaio 1972 a Kpoh passaporto scaduto: DD-AE/088OH12 |
Sedicente Ministro della gioventù, della formazione professionale e dell'occupazione; Presidente del Congresso panafricano dei giovani e dei patrioti (COJEP) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. NB - sottoposto fin dal 2005 alle sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU |
35. |
Philippe Attey |
nato il 10 ottobre 1951 a Agboville passaporto scaduto: AE/32AH06 |
Sedicente Ministro dell'industria e dello sviluppo del settore privato - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
36. |
Danièle Boni Claverie (doppia cittadinanza francese e ivoriana) |
|
Sedicente Ministro della condizione femminile, della famiglia e dell'infanzia: Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
37. |
Ettien Amoikon |
|
Sedicente Ministro delle tecniche d'informazione e di comunicazione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
38. |
Ouattara Gnonzié |
|
Sedicente Ministro della comunicazione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
39. |
Alphonse Voho Sahi |
nato il 15 giugno 1958 a Gueyede n. di passaporto: PD-AE/066FP04 (scadenza 1 aprile 2011) |
Sedicente Ministro della cultura - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
40. |
Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata) |
nato l'1 gennaio 1951 a Daloa n. di passaporto: PD-AE/086FO02 (scadenza 27 febbraio 2011) |
Sedicente Ministro della ricerca scientifica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
41. |
Franck Guéi |
nato il 20 febbraio 1967 a n. di passaporto: PD-AE/082GL12 (scadenza 22 dicembre 2012) |
Sedicente Ministro dello sport - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
42. |
Touré Amara |
|
Sedicente Ministro del commercio - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
43. |
Kouamé Sécré Richard |
|
Sedicente Ministro del turismo e dell'artigianato - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
44. |
Anne Gnahouret Tatret |
|
Sedicente Ministro della solidarietà, della ricostruzione e della coesione sociale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
45. |
Nyamien Messou |
nato il 20 giugno 1954 a Bongouanou passaporto scaduto: PD-AE/056FE05 (scadenza 29 maggio 2010) |
Sedicente Ministro del lavoro - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
46. |
Koné Katina Justin |
|
Sedicente Ministro delegato al bilancio - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
47. |
N'Guessan Yao Thomas |
|
Sedicente Ministro delegato presso il ministro della pubblica istruzione, incaricato dell'istruzione superiore - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
48. |
Lago Daléba Loan Odette |
nata l'1 gennaio 1955 a Floleu n. di passaporto: 08AA68945 (scadenza 29 aprile 2014) |
Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato della vita scolastica e studentesca - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
49. |
Georges Armand Alexis Ouégnin |
nato il 27 agosto 1953 a Bouaké n. di passaporto: 08AA59267 (scadenza 24 marzo 2014) |
Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato dell'assistenza medica universale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
50. |
Dogo Djéréké Raphaël |
|
Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle persone con disabilità - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
51. |
Dosso Charles Radel Durando |
|
Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle vittime di guerra - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo |
52. |
Timothée Ahoua N'Guetta |
nato il 25 aprile 1931 a Aboisso n. di passaporto: PD-AE/084FK10 (scadenza 20 ottobre 2013) |
Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
53. |
Jacques André Daligou Monoko |
|
Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
54. |
Bruno Walé Ekpo |
|
Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
55. |
Félix Tano Kouakou |
nato il 12 marzo 1959 a Ouelle n. di passaporto: PD-AE/091FD05 (scadenza 13 maggio 2010) |
Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
56. |
Hortense Kouassi Angoran |
|
Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
57. |
Joséphine Suzanne Touré |
nata il 28 febbraio 1972 a Abidjan nn. di passaporto: PD-AE/032GL12 (scadenza 7 dicembre 2012), 08AA62264 (scadenza 6 aprile 2014) |
Membro del Consiglio costituzionale – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
58. |
Konaté Navigué |
nato il 4 marzo 1974 a Tindara n. di passaporto: PD-AE/076FE06 (scadenza 5 giugno 2010) |
Presidente della sezione giovanile dell'FPI (Fronte popolare ivoriano) - Istigazione pubblica all'odio e alla violenza. |
59. |
Patrice Baï |
|
Consigliere dell'ex Presidente Gbagbo per la sicurezza - Coordinamento delle azioni intimidatorie nei confronti degli oppositori; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
60. |
Marcel Gossio |
nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé n. di passaporto: 08AA14345 (scadenza 6 ottobre 2013) |
Direttore generale del Porto autonomo di Abidjan - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
61. |
Alphonse Mangly (alias Mangley) |
nato l'1 gennaio 1958 a Danané nn. di passaporto: 04LE57580 (scadenza 16 giugno 2011), PS-AE/077HK08 (scadenza 3 agosto 2012), PD-AE/065GK11 (scadenza 15 novembre 2012), PD-AE/065GK11 (scadenza 15 novembre 2012) |
Direttore generale delle dogane – Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
62. |
Marc Gnatoa |
|
Capo dell'FSCO (Fronte per la messa in sicurezza dell'area centro-occidentale) - Partecipazione ad azioni repressive. Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
63. |
Moussa Touré Zéguen |
nato il 9 settembre 1944 passaporto scaduto: AE/46CR05 |
Segretario generale dei GPP (Raggruppamento dei patrioti per la pace); Responsabile di milizia. Partecipazione alla repressione seguita al secondo turno delle elezioni presidenziali. Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
64. |
Bro Grébé Geneviève nata Yobou |
nata il 13 marzo 1953 a Grand Alepé n. di passaporto: PD-AE/072ER06 (scadenza 6 giugno 2012) |
Presidente delle Patriote ivoriane – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza. |
65. |
Lorougnon Souhonon Marie Odette nata Gnabri |
|
Segretario nazionale della sezione femminile dell'FPI (Fronte popolare ivoriano) – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza. |
66. |
Felix Nanihio |
|
Segretario generale del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
67. |
Stéphane Kipré |
|
Direttore editoriale della testata Le Quotidien di Abidjan - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010. |
68. |
Lahoua Souanga Etienne (alias César Etou) |
|
Direttore editoriale e direttore responsabile della testata Notre Voie - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010. |
69. |
Jean Baptiste Akrou |
nato l'1 gennaio 1956 a Yamoussoukro n. di passaporto: 08AA15000 (scadenza 5 ottobre 2013) |
Direttore generale della testata Fraternité Matin – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010. |
70. |
Generale di corpo d'armata Philippe Mangou |
|
Capo di Stato maggiore delle forze armate - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
71. |
Generale Affro (Gendarmeria) |
|
Aggiunto presso il Comando supremo della Gendarmeria - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
72. |
Ottro Laurent Zirignon |
nato l'1 gennaio 1943 a Gagnoa nn. di passaporto: 08AB47683 (scadenza 26 gennaio 2015), PD-AE/062FR06 (scadenza 1 giugno 2011), 97LB96734 |
Presidente del consiglio d'amministrazione della Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
73. |
Kassoum Fadika |
nato il 7 giugno 1962 a Man n. di passaporto: 08AA57836 (scadenza 1 aprile 2014) |
Direttore della PETROCI - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
74. |
Djédjé Mama Ohoua Simone |
nata l'1 gennaio 1957 a Zialegrehoa o a Gagnoa n. di passaporto: 08AA23624 (scadenza 22 ottobre 2013), PD-AE/006FR05 |
Direttore generale del Tesoro - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
75. |
Kessé Feh Lambert |
nato il 22 novembre 1948 a Gbonne n. di passaporto: PD-AE/047FP03 (scadenza 26 marzo 2011) |
Direttore generale dell'amministrazione tributaria - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
76. |
Aubert Zohoré |
|
Consigliere speciale di Gbagbo per l'economia - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
77. |
Thierry Legré |
|
Membro del movimento dei giovani patrioti - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza. |
78. |
Generale di corpo d'armata Kassaraté Edouard Tiapé |
|
Comandante supremo della Gendarmeria - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
79. |
Colonnel-maggiore Babri Gohourou Hilaire |
|
Portavoce delle Forze di sicurezza ivoriane - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
80. |
Commissario superiore Yoro Claude |
|
Direttore della squadra mobile della polizia nazionale - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
81. |
Commissario capo Loba Gnango Emmanuel Patrick |
|
Comandante della brigata antisommossa (BAE) - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
82. |
Capitano Guei Badia |
|
Base navale, Marina militare - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
83. |
Tenente Ourigou Bawa |
|
Base navale, Marina militare - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
84. |
Commissario capo Joachim Robe Gogo |
|
Responsabile operativo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS) - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto. |
85. |
Gilbert Anoh N'Guessan |
|
Presidente del Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao (CGFCC) - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
B. Entità
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
1. |
PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire) |
Abidjan Plateau, Palazzo les Hévéas - 14 boulevard Carde |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
2. |
SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) |
Abidjan Port Bouët, Route de Vridi – Boulevard de Petit Bassam |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
3. |
Porto autonomo di Abidjan |
Abidjan Vridi, Zona portuale |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
4. |
Porto autonomo di San Pedro |
San Pedro, Zona portuale Rappresentanza ad Abidjan: Palazzo Ancien Monoprix, di fronte alla Gare Sud Plateau - 1o piano lato Rue du Commerce |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
5. |
BNI (Banque Nationale d'Investissement) |
Abidjan Plateau, Avenue Marchand – Palazzo SCIAM |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
6. |
BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture) |
Abidjan Plateau, Rue Lecoeur – Palazzo Alliance B, 2o – 4o piano |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
7. |
Versus Bank |
Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – Palazzo CRRAE UMOA, dietro la BCEAO, di fronte alla rue des Banques |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
8. |
CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao) |
Abidjan Plateau - Palazzo CAISTAB, 23o piano |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
9. |
APROCANCI (Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire) |
Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, isolato A, palazzo D, 1o piano |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
10. |
SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité) |
Abidjan Plateau, Place de la République - Palazzo EECI, 15o piano |
Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo. |
11. |
RTI (Radio Televisione Ivoriana) |
Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Costa d'Avorio |
Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.» |