This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D1272
Council Decision (EU) 2018/1272 of 18 September 2018 appointing a member, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1272 ze dne 18. září 2018 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1272 ze dne 18. září 2018 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou
ST/11415/2018/INIT
Úř. věst. L 238, 21.9.2018, p. 89–89
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
21.9.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 238/89 |
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1272
ze dne 18. září 2018
o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh italské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě různých mandátů byl pan Mauro D'ATTIS opětovně jmenován členem, a to dne 21. dubna 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/643 (4), dne 17. října 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/1860 (5) a dne 14. září 2017 rozhodnutím Rady (EU) 2017/1753 (6). |
(2) |
Po skončení funkčního období pana Maura D'ATTISE se uvolnilo místo člena Výboru regionů, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenován jako člen:
— |
pan Salvatore Domenico Antonio POGLIESE, Sindaco del Comune di Catania. |
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Bruselu dne 18. září 2018.
Za Radu
předseda
G. BLÜMEL
(1) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/643 ze dne 21. dubna 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou (Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 35).
(5) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1860 ze dne 17. října 2016 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Italskou republikou (Úř. věst. L 284, 20.10.2016, s. 31).
(6) Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1753 ze dne 14. září 2017 o jmenování jednoho člena a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Italskou republikou (Úř. věst. L 246, 26.9.2017, s. 5).