Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)
Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp (1).
(2)
Den 30 maj 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/849 (2) varigenom de restriktiva åtgärder som anges i beslut 2013/255/Gusp förlängdes till och med den 1 juni 2023.
(3)
På grundval av en översyn av beslut 2013/255/Gusp bör de restriktiva åtgärder som anges i det beslutet förlängas till och med den 1 juni 2024.
(4)
Posterna för två avlidna personer bör utgå ur förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp. Posterna för 19 fysiska personer i den förteckningen bör uppdateras och ändras.
(5)
Beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:
1.
Artikel 34 ska ersättas med följande:
”Artikel 34
Detta beslut ska tillämpas till och med den 1 juni 2024. Det ska ses över kontinuerligt. Det får förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.”
2.
Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2023.
På rådets vägnar
J. FORSSELL
Ordförande
(1) Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 147, 1.6.2013, s. 14).
(2) Rådets beslut (Gusp) 2022/849 av den 30 maj 2022 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 148, 31.5.2022, s. 52).
BILAGA
Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:
1.
I avsnitt A. Personer ska följande två poster utgå:
122.
Dr Fayssal ABBAS
161.
Dr Mohamad Zafer MOHABAK (Muhammad Zafir Muhabak).
2.
I avsnitt A. Personer ska posterna 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 och 326 ersättas med följande:
Namn
Identifieringsuppgifter
Skäl
Datum för uppförande
”5.
Hafiz () MAKHLOUF ()
(alias Hafez Makhlouf)
Födelsedatum: 2.4.1971
Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)
Diplomatpass nr 014637352
Kön: man
Tidigare överste och ledare för en enhet inom General Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten) i Damaskus som varit i tjänst efter maj 2011. Medlem av familjen Makhlouf; kusin till president Bashar al-Asad.
9.5.2011
8.
Rami (
) MAKHLOUF (
)
Födelsedatum: 10.7.1969
Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)
Pass nr 000098044
Utfärdandenummer 002-03-0015187
Kön: man
Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom finansiella tjänster, transport- och fastighetssektorerna. Han har ekonomiska intressen i och/eller innehar högre och ledande befattningar inom investeringsfonderna Al Mashreq, Bena Properties och Cham Holding.
Han tillhandahåller finansiering och stöd till den syriska regimen genom sina affärsintressen.
Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Asad; kusin till president Bashar al-Asad.
Tidigare transportminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Tidigare generaldirektör för hamnen i Tartous (Tartus). Delar såsom f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.
21.10.2014
50.
Tarif () AKHRAS ()
(alias Al Akhras ())
Födelsedatum: 2.6.1951
Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)
Syriskt pass nr 0000092405
Kön: man
Ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Grundare av Akhras-gruppen (råvaror, handel, bearbetning och logistik) och f.d. ordförande för handelskammaren i Homs. Nära affärsförbindelser med president Bashar al-Asads familj. Tidigare ledamot i styrelsen för förbundet av syriska handelskammare. Tillhandahöll logistiskt stöd för regimen (bussar och transportfordon för stridsvagnar). Han drar därför nytta av och stöder den syriska regimen.
2.9.2011
51.
Issam (
) ANBOUBA (
)
Verkställande direktör för Anbouba for Agricultural Industries Co.
Födelsedatum: 1952
Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)
Kön: man
Ledande affärsman verksam inom olika sektorer av den syriska ekonomin, såsom jordbruk, fastigheter och bankverksamhet. Har finansiella relationer med högt uppsatta syriska tjänstemän. Medgrundare av Cham Holding.
2.9.2011
74.
Mohammad Walid GHAZAL
Födelsedatum: 1.11.1951
Födelseort: Aleppo, Syria (Aleppo, Syrien)
Syriskt nationellt ID-nummer: 02020332623
Kön: man
Tidigare bostadsminister med ansvar för stadsplanering (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar såsom f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.
F.d. inrikesminister. Delar såsom f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Vice ordförande i National Progressive Front of Syria.
1.12.2011
119.
Sufian (
) ALLAW (
)
Födelsedatum: 8.2.1944
Födelseort: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syria (Abu Kamal, provinsen Dayr al-Zawr, Syrien)
Kön: man
Tidigare minister för olje- och mineralresurser. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.
F.d. industriminister. Tidigare utbildningsminister och konsult för företagsutveckling vid ministeriet för lokal förvaltning. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.
F.d. utbildningsminister och nuvarande chef för avdelningen för internationella förbindelser vid fakulteten för internationella förbindelser och diplomati vid al-Shams privata universitet med anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.
27.2.2012
192.
Hashim Anwar AL-AQQAD
(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
Födelsedatum: 8.8.1961
Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)
Syriskt nationellt ID-nummer: 01020018085
Kön: man
Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i eller har ett betydande inflytande i Anwar Akkad Sons Group (AASG) och dess dotterbolag, United Oil. AASG är ett konglomerat med intressen inom sektorer som olja, gas, kemikalier, försäkring, industriella maskiner, fastigheter, turism, utställningar, upphandling, försäkring och medicinsk utrustning. Han är också en av grundarna av ett ledande säkerhetsföretag (ProGuard).
Så sent som 2012 tjänstgjorde Hashim Anwar al-Aqqad som ledamot av det syriska parlamentet.
Hashim Anwar Al-Aqqad kunde inte ha varit fortsatt framgångsrik utan stöd från regimen. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.
Befattning: delägare i Zubaidi and Qalei LLC, direktör för Agar Investment, generaldirektör i Al Zubaidi Company och Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direktör i och ägare till Zubaidi Development Company och delägare i Enjaz Investment Company.
Kön: man
Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen, inbegripet en andel på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, som bygger Grand Town, en ort för lyxturism, och till vilket regimen har beviljat ett 45-årigt avtal mot 19–21 % av företagets intäkter. Khaled al-Zubaidi gynnas av och/eller stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet, i synnerhet genom sin andel i Grand Town-projektet.
Khaled al-Zubaidi undertecknade ett sponsringsavtal (till ett värde av 350 000 USD) med en syrisk fotbollsklubb, ”Wihda FC”, genom ett av sina företag, ”Hijaz Company”. Medlem i Syriens turismkammarförbund sedan 2019. Ordförande för det syrisk-algeriska affärsrådet.
21.1.2019
284.
Mazin AL-TARAZI
(alias ; Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي)
Födelsedatum: september 1962
Nationalitet: syriskt medborgarskap
Befattning: affärsman
Kön: man
Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen och luftfartssektorn. Genom sina investeringar och sin verksamhet gynnas Mazin al-Tarazi av och/eller stöder den syriska regimen. I synnerhet har Mazin al-Tarazi ingått ett avtal med Damascus Cham Holding om en investering på 320 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Han har även beviljats licens för ett privat flygbolag i Syrien. I september 2019 skapade han ”al-Dana Group Investments LLC”, ett företag värt 25 miljoner SYP som är verksamt inom export/import och investeringar i turistanläggningar och kommersiella komplex. Mazin Al-Tarazi är medlem av det syrisk-iranska affärsrådet (SIBC) och fungerade som mellanhand för den iranska regimen för köp av fastigheter i Syrien.
Turkiskt passnummer: U 09471711 (utfärdat i Turkiet; sista giltighetsdatum: 21.7.2024)
Syriskt nationellt nummer: 06010274705
Adress: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE
Kön: man
Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Samer Foz tillhandahåller finansiellt och annat stöd till den syriska regimen, inbegripet finansiering av Military Security Shield Forces i Syrien och förmedling av spannmålsavtal. Han gynnas också finansiellt av tillgången till affärsmöjligheter inom handeln med vete och inom återuppbyggnadsprojekt på grund av sina kopplingar till regimen.
Samer Foz öppnade 2021 en sockerraffineringsfabrik (”Samer Foz Factory”) för att stödja den syriska regimens mål att öka sockerproduktionen i hela landet.
Befattning: ordförande för provinsen Damaskus handelskammare
Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar:
Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; kassör i Syriens handelskammarförbund
Kön: man
Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som gagnas av och stöder regimen. Ägare till flera företag och holdingföretag med intressen och verksamhet inom olika ekonomiska sektorer såsom fastigheter, lyxhotell och köpcentrum. Waseem al-Kattan gjorde sig snabbt ett namn som ledande affärsman genom att beskatta varor som smugglades in i det belägrade östra al-Ghuta, och är nu inblandad i aggressiva former av klientilism till förmån för regimen. Waseem al-Kattan tjänar ekonomiskt på sitt företräde till offentliga upphandlingar samt till licenser och kontrakt som han tilldelats av statliga organ till följd av de nära band han har till regimen.
År 2020 valdes al-Kattan till medlem i Damaskus handelskammare. I november 2021 utnämnde den syriska regeringen al-Kattan till sekreterare för Syriens handelskammarförbund, trots att han förlorat valet. År 2022 utnämndes Al-Kattan till ordförande för det syrisk-omanska affärsrådet.
17.2.2020
291.
Amer FOZ
(alias Amer Zuhair Fawz)
(سامر فوز)
Födelsedatum: 11.3.1976
Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien)
Nationalitet: syriskt medborgarskap medborgare i Saint Kitts och Nevis
Befattning: grundare av District 6 Company; medgrundare av Easy life Company.
Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Samer FOZ vice ordförande i Asas Steel Company; Aman Holding
Kön: man
Ledande affärsman med egna och familjemedlemmars intressen och verksamheter i flera sektorer inom den syriska ekonomin. Han gagnas ekonomiskt av tillgången till affärsmöjligheter och stöder den syriska regimen.
Han har också samröre med sin bror Samer Foz, som sedan januari 2019 är uppförd på förteckningen av rådet i egenskap av ledande affärsman med verksamhet i Syrien och som en person som stöder eller gagnas av regimen. Tillsammans med sin bror är han involverad i ett antal kommersiella projekt, särskilt i Adra al-Ummaliyya (förort till Damaskus). Det rör sig bl.a. om en fabrik som tillverkar kablar och kabeltillbehör samt projekt för att producera el med hjälp av solenergi. De är också involverade i olika verksamheter med Isil (Daish) på al-Asad-regimens vägnar; bland annat tillhandahåller de vapen och ammunition i utbyte mot vete och olja.
17.2.2020
324.
Ahmed KHALIL KHALIL
(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)
(احمد خليل خليل)
Födelsedatum: 1969
Födelseort: Qayrun
Kön: man
Ahmed Khalil Khalil är delägare i Sanad Protection and Security Services, ett syriskt privat säkerhetsföretag etablerat 2017 och under tillsyn av Wagnergruppen i Syrien, som arbetar för att skydda ryska intressen (fosfater, gas och säkrande av oljeanläggningar) i Syrien. Exploateringen av naturresurser ger intäkter till den syriska regimen. Dessutom är företaget aktivt i rekryteringen av syriska legosoldater till Libyen och Ukraina.
Ahmed Khalil Khalil stöder därmed den syriska regimen och gagnas av den.
21.7.2022
325.
Nasser Deeb DEEB
(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)
(ناصر ديب)
Födelsedatum: 21.2.1974
Födelseort: Baniyas, Tartus, Syria; (Baniyas, Tartus, Syrien)
Syriskt nationellt ID-nummer: 10090110187
Kön: man
Nasser Deeb Deeb är delägare i Sanad Protection and Security Services, ett syriskt privat säkerhetsföretag etablerat 2017 och under tillsyn av Wagnergruppen, som är aktivt för att skydda ryska intressen (fosfater, gas och säkrande av oljeanläggningar) i Syrien. Exploateringen av naturresurser ger intäkter till den syriska regimen. Dessutom är han delägare i företaget Ella Services tillsammans med Khodr Ali Taher.
I denna egenskap stöder Nasser Deeb Deeb den syriska regimen och gagnas av den.
21.7.2022
326.
Issam SHAMMOUT
(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)
Issam Shammout är ägare av och styrelseordförande för flygbolaget ”Cham Wings” och ledare för Shammout Group, aktiv inom bil-, stål, luftfarts-, speditions-, bygg- och fastighetssektorn.
Issam Shammout är därmed en ledande affärsman med verksamhet i Syrien.