This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009E0139
Council Common Position 2009/139/CFSP of 16 February 2009 renewing restrictive measures against the leadership of the Transnistrian region of the Republic of Moldova
Spoločná pozícia Rady 2009/139/SZBP zo 16. februára 2009 , ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky
Spoločná pozícia Rady 2009/139/SZBP zo 16. februára 2009 , ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky
Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, p. 76–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008E0160 | Nahradenie | príloha 2 | 16/02/2009 | |
Modifies | 32008E0160 | Nahradenie | príloha 1 | 16/02/2009 | |
Extended validity | 32008E0160 | 27/02/2010 |
17.2.2009 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 46/76 |
SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2009/139/SZBP
zo 16. februára 2009,
ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,
keďže:
(1) |
Rada 25. februára 2008 prijala spoločnú pozíciu 2008/160/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky (1). Táto spoločná pozícia sa uplatňuje do 27. februára 2009. |
(2) |
Na základe opätovného preskúmania spoločnej pozície 2008/160/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali obnoviť na ďalšie 12-mesačné obdobie. |
(3) |
Prílohy I a II k spoločnej pozícii 2008/160/SZBP by sa mali zmeniť a doplniť v dôsledku zmeny funkcií určitých osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, |
PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:
Článok 1
Spoločná pozícia 2008/160/SZBP sa týmto predlžuje do 27. februára 2010.
Článok 2
Prílohy I a II k spoločnej pozícii 2008/160/SZBP sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohách I a II k tejto spoločnej pozícii.
Článok 3
Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.
Článok 4
Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
V Bruseli 16. februára 2009
Za Radu
predseda
O. LIŠKA
(1) Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 23.
PRÍLOHA I
„PRÍLOHA I
Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 bode i)
1. |
SMIRNOV, Igor Nikolajevič, ‚prezident‘, narodený 23. októbra 1941 v Chabarovsku, Ruská federácia, ruský pas č. 50No0337530. |
2. |
SMIRNOV, Vladimir Igorjevič, syn osoby uvedenej ako č. 1 a ‚predseda Štátneho colného výboru‘, narodený 3. apríla 1961 v Kupiansku, Charkovská oblasť alebo Nová Kachovka, Chersonská oblasť, Ukrajina, ruský pas č. 50No00337016. |
3. |
SMIRNOV, Oleg Igorjevič, syn osoby uvedenej ako č. 1 a ‚poradca Štátneho colného výboru‘, ‚člen Najvyššieho sovietu‘, narodený 8. augusta 1967 v Novej Kachovke, Chersonská oblasť, Ukrajina, ruský pas č. 60No1907537. |
4. |
MARAKUCA, Grigorij Stepanovič, ‚člen Najvyššieho sovietu‘, ‚osobitný zástupca Najvyššieho sovietu pre medziparlamentné vzťahy‘, narodený 15. októbra 1942 v Teiu, Grigoriopolský rajón, Moldavská republika, starý sovietsky pas č. 8BM724835. |
5. |
LICKAJ, Valerij Anatolijevič, bývalý ‚minister zahraničných vecí‘, narodený 13. februára 1949 v Tveri, Ruská federácia, ruský pas č. 51No0076099 vydaný 9. augusta 2000. |
6. |
CHAZEJEV, Stanislav Galimovič, ‚minister obrany‘, narodený 28. decembra 1941 v Čeliabinsku, Ruská federácia. |
7. |
ANŤUFEJEV, Vladimir Jurijevič, alias ŠEVCOV, Vadim, ‚minister štátnej bezpečnosti‘, narodený v roku 1951 v Novosibirsku, Ruská federácia, ruský pas. |
8. |
KOROĽOV, Alexander Ivanovič, ‚viceprezident‘, narodený 24. októbra 1958 vo Wroclawi, Poľsko, ruský pas. |
9. |
BALALA, Viktor Alexejevič, bývalý ‚minister spravodlivosti‘, narodený v 1961 vo Vinnici, Ukrajina. |
10. |
ZACHAROV, Viktor Pavlovič, bývalý ‚prokurátor Podnesterska‘, narodený v roku 1948 v Kamenke, Moldavská republika. |
11. |
GUDYMO, Oleg Andrejevič, ‚člen Najvyššieho sovietu‘, ‚predseda výboru Najvyššieho sovietu pre bezpečnosť, obranu a udržanie mieru‘, bývalý ‚štátny tajomník ministerstva bezpečnosti‘, narodený 11. septembra 1944 v Alma-Ate, Kazachstan, ruský pas č. 51No0592094. |
12. |
KRASNOSELSKY, Vadim Nikolajevič, ‚minister vnútra‘, narodený 14. apríla 1970 v Dauriji, Zabajkalský rajón, Čitinská oblasť, Ruská federácia. |
13. |
ATAMANIUK, Vladimir, ‚námestník ministra obrany‘.“ |
PRÍLOHA II
„PRÍLOHA II
Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 bode ii)
1. |
URSKAJA, Galina Vasiljevna, bývalá ‚ministerka spravodlivosti‘, narodená 10. decembra 1957 v dedine Piatiletka, Brianský rajón, Brianska oblasť, Ruská federácia. |
2. |
MAZUR, Igor Leonidovič, ‚predseda štátnej správy v rajóne Dubossary‘, narodený 29. januára 1967 v meste Dubossary, Moldavská republika. |
3. |
PLATONOV, Juri Michailovič, známy ako Juri Platonov, ‚predseda štátnej správy v rajóne Rybnica a v meste Rybnica‘, narodený 16. januára 1948 v Klimkove, Poddorský rajón, Novgorodská oblasť, ruský pas č. 51No0527002 vydaný 4. mája 2001 ruským veľvyslanectvom v Kišiňove. |
4. |
ČERBULENKO, Alla Viktorovna, ‚podpredsedníčka štátnej správy mesta Rybnica‘, zodpovedná za školstvo. |
5. |
KOGUT, Večeslav Vasiljevič, ‚predseda štátnej správy v meste Bender‘, narodený 16. februára 1950 v Taraklii, rajón Čadir-Lunga, Moldavská republika. |
6. |
KOSTIRKO, Viktor Ivanovič, ‚predseda štátnej správy v meste Tiraspol‘, narodený 24. mája 1948, Komsomolsk na Amure, Chabarovský kraj, Ruská federácia.“ |