This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22010D0324
2010/324/: Decision No 2/2010 of the ACP-EU Committee of Ambassadors of 19 March 2010 on the appointment of the Director of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA)
2010/324/: Decisione n. 2/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 19 marzo 2010 , relativa alla nomina del direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)
2010/324/: Decisione n. 2/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 19 marzo 2010 , relativa alla nomina del direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)
GU L 145 del 11.6.2010, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2015
11.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/16 |
DECISIONE N. 2/2010 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 19 marzo 2010
relativa alla nomina del direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)
(2010/324/UE)
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), riveduto dall’accordo che modifica il suddetto accordo, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), in particolare l’articolo 3 dell’allegato III,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato del precedente direttore è scaduto il 28 febbraio 2010. |
(2) |
Un comitato paritetico di selezione, istituito dalle due parti, al termine dei suoi lavori, ha proposto la nomina di Michael HAILU (Etiopia) a direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, |
DECIDE:
Articolo unico
Fatte salve decisioni successive che il Comitato può essere indotto a prendere nell’ambito delle sue prerogative, Michael HAILU (Etiopia) è nominato direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con effetto dal 24 maggio 2010 fino al 28 febbraio 2015.
Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2010.
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
Carlos BASTARRECHE SAGÜÉS
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.