This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22010D0324
2010/324/: Decision No 2/2010 of the ACP-EU Committee of Ambassadors of 19 March 2010 on the appointment of the Director of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA)
2010/324/: Afgørelse nr. 2/2010 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget den 19. marts 2010 om udnævnelse af direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL)
2010/324/: Afgørelse nr. 2/2010 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget den 19. marts 2010 om udnævnelse af direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL)
EUT L 145 af 11.6.2010, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2015
11.6.2010 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 145/16 |
AFGØRELSE Nr. 2/2010 TRUFFET AF AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGET
den 19. marts 2010
om udnævnelse af direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL)
(2010/324/EU)
AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGET HAR —
under henvisning til den AVS-EF-partnerskabsaftale, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) og revideret ved aftalen om ændring af nævnte partnerskabsaftale undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 (2), særlig artikel 3 i bilag III, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
Den tidligere direktørs mandat udløb den 28. februar 2010. |
(2) |
Et paritetisk udvælgelsesudvalg, som de to parter har nedsat, har ved afslutningen af sine drøftelser foreslået, at Michael HAILU (Etiopien) udnævnes til direktør for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne — |
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Eneste artikel
Med forbehold af senere afgørelser, som udvalget måtte vedtage inden for rammerne af sine beføjelser, udnævnes Michael HAILU (Etiopien) til direktør for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne med virkning fra den 24. maj 2010 og indtil den 28. februar 2015.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2010.
På vegne af AVS-EU-Ambassadørudvalget
Carlos BASTARRECHE SAGÜÉS
Formand
(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27.