This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015D0994
Council Decision (EU) 2015/994 of 23 June 2015 appointing the members and alternate members of the Committee of the Regions for the period from 26 January 2015 to 25 January 2020
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
Úř. věst. L 159, 25.6.2015, p. 70–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
25.6.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 159/70 |
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/994
ze dne 23. června 2015
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 300 odst. 3 a článek 305 této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/930/EU ze dne 16. prosince 2014, kterým se stanoví složení Výboru regionů (1),
s ohledem na návrh podaný členským státem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Podle čl. 300 odst. 3 Smlouvy mají členové nebo náhradníci Výboru regionů splňovat – vedle podmínky být zástupcem regionálního či místního samosprávného celku – i podmínku buď mít volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo být politicky odpovědný volenému shromáždění. |
(2) |
Podle článku 305 Smlouvy má členy Výboru regionů a náhradníky ve stejném počtu jmenovat Rada na dobu pěti let podle návrhů podaných každým členským státem. |
(3) |
Vzhledem k tomu, že funkční období členů a náhradníků Výboru regionů skončilo dnem 25. ledna 2015, bylo třeba přistoupit ke jmenování nových členů a náhradníků. |
(4) |
Dne 26. ledna 2015 Rada přijala rozhodnutí (EU) 2015/116 (2) o jmenování členů a náhradníků na návrh belgické, bulharské, české, dánské, estonské, irské, řecké, španělské, francouzské, chorvatské, italské, kyperské, lotyšské, litevské, lucemburské, maďarské, maltské, nizozemské, rakouské, portugalské, rumunské, slovinské, slovenské, finské a švédské vlády, dvaceti tří členů a dvaceti tří náhradníků navržených německou vládou a osmnácti členů a šestnácti náhradníků navržených polskou vládou na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Členové a náhradníci, jejichž jména Rada neobdržela do 22. ledna 2015, nemohli být do rozhodnutí (EU) 2015/116 zahrnuti. |
(5) |
Dne 5. února 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/190 (3) o jmenování zbývajícího člena a náhradníka navržených německou vládou a členů a náhradníků navržených vládou Spojeného království. |
(6) |
Po přijetí rozhodnutí (EU) 2015/116 a (EU) 2015/190 zůstala neobsazená tři místa polských členů a pět míst polských náhradníků. |
(7) |
Dne 29. května 2015 byl Radě předložen seznam obsahující jména tří členů a šesti náhradníků navržených polskou vládou. Tento seznam obsahuje jméno šestého náhradníka, neboť pan Marek Karol OLSZEWSKI, který byl dříve náhradníkem, by měl být jmenován členem Výboru regionů. Tito členové a náhradníci by měli být jmenováni na stejné období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 jako členové a náhradníci jmenovaní rozhodnutími (EU) 2015/116 a (EU) 2015/190. Toto rozhodnutí by se tudíž mělo použít zpětně od 26. ledna 2015, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Do Výboru regionů jsou na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 jmenovány:
— |
jako členové osoby uvedené na seznamu podle členských států obsaženém v příloze I; |
— |
jako náhradníci osoby uvedené na seznamu podle členských států obsaženém v příloze II. |
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Použije se ode dne 26. ledna 2015.
V Lucemburku dne 23. června 2015.
Za Radu
předseda
E. RINKĒVIČS
(1) Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 143.
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
(3) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
PŘÍLOHA I
ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I
Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter
POLSKA
|
Paweł GRZYBOWSKI burmistrz miasta Rypin |
|
Marek Karol OLSZEWSKI wójt gminy Lubicz |
|
Sławomir SOSNOWSKI radny województwa lubelskiego |
PŘÍLOHA II
ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II
Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter
POLSKA
|
Rafał Piotr BRUSKI prezydent miasta Bydgoszczy |
|
Marian Adam BURAS wójt gminy Morawica |
|
Marcin OCIEPA radny miasta Opola |
|
Krzysztof PASZYK radny województwa wielkopolskiego |
|
Cezary PRZYBYLSKI radny województwa dolnośląskiego |
|
Grzegorz WOLNIK radny województwa śląskiego |