This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0410
Council Decision (EU) 2016/410 of 14 March 2016 appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the Regions
Decizia (UE) 2016/410 a Consiliului din 14 martie 2016 de numire a unui supleant propus de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor
Decizia (UE) 2016/410 a Consiliului din 14 martie 2016 de numire a unui supleant propus de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor
JO L 74, 19.3.2016, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
19.3.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 74/39 |
DECIZIA (UE) 2016/410 A CONSILIULUI
din 14 martie 2016
de numire a unui supleant propus de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
având în vedere propunerea guvernului spaniol,
întrucât:
(1) |
La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) și 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 5 octombrie 2015, prin Decizia (UE) 2015/1792 a Consiliului (4), domnul Juan Luís SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA a fost înlocuit de doamna Ana OLLO HUALDE, în calitatea de supleant. |
(2) |
Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Ana OLLO HUALDE, |
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Este numit în calitatea de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:
— |
Dl Mikel IRUJO AMEZAGA, Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas. |
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Adoptată la Bruxelles, 14 martie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
M.H.P. VAN DAM
(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).
(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).
(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).
(4) Decizia (UE) 2015/1792 a Consiliului din 5 octombrie 2015 de numire a cinci membri spanioli și a cinci supleanți spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 260, 7.10.2015, p. 28).