This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001D0071
2001/71/EC: Council Decision of 19 January 2001 appointing a Spanish member of the Economic and Social Committee
2001/71/CE: Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, por la que se nombra un miembro español del Comité Económico y Social
2001/71/CE: Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, por la que se nombra un miembro español del Comité Económico y Social
DO L 26 de 27.1.2001, p. 34–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2002
2001/71/CE: Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, por la que se nombra un miembro español del Comité Económico y Social
Diario Oficial n° L 026 de 27/01/2001 p. 0034 - 0034
Decisión del Consejo de 19 de enero de 2001 por la que se nombra un miembro español del Comité Económico y Social (2001/71/CE, Euratom) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 258, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 166, Vista la Decisión del Consejo, de 15 de septiembre de 1998, por la que se nombran los miembros del Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1998 y el 20 de septiembre de 2002(1), Considerando que tras la dimisión de la Sra. Juana BORREGO IZQUIERDO, comunicada al Consejo con fecha de 13 de abril de 2000, ha quedado vacante un puesto de miembro del mencionado Comité, Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno español, Tras recabar el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas. DECIDE: Artículo único Se nombra al Sr. Fernando MORALEDA QUILEZ miembro del Comité Económico y Social, en sustitución de la Sra. Juana BORREGO IZQUIERDO, para el período de mandato que queda por transcurrir, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2002. Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 2001. Por el Consejo El Presidente B. Ringholm (1) DO L 257 de 19.9.1998, p. 37.