This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0342
2013/342/EU: Council Decision of 1 July 2013 appointing the Croatian members and the Croatian alternate members of the Committee of the Regions
2013/342/EU: Rådets beslut av den 1 juli 2013 om utnämning av kroatiska ledamöter och kroatiska suppleanter i Regionkommittén
2013/342/EU: Rådets beslut av den 1 juli 2013 om utnämning av kroatiska ledamöter och kroatiska suppleanter i Regionkommittén
EUT L 183, 2.7.2013, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015
2.7.2013 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 183/8 |
RÅDETS BESLUT
av den 1 juli 2013
om utnämning av kroatiska ledamöter och kroatiska suppleanter i Regionkommittén
(2013/342/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,
med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 24,
med beaktande av förslaget från Republiken Kroatiens regering, och
av följande skäl:
(1) |
Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015. |
(2) |
Till följd av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen bör Regionkommittén kompletteras genom utnämning av nio ledamöter och nio suppleanter som ska företräda regionala och lokala organ i Kroatien och som valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
I Regionkommittén utses härmed följande personer för perioden från och med den 1 juli 2013 till och med den 25 januari 2015:
a) |
som ledamöter:
och |
b) |
som suppleanter
|
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2013.
På rådets vägnar
L. LINKEVIČIUS
Ordförande
(1) EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.