This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0426(01)
Council Decision of 22 April 2013 appointing the members and alternate members of the Advisory Committee on Safety and Health at Work
Sklep Sveta z dne 22. aprila 2013 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu
Sklep Sveta z dne 22. aprila 2013 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu
UL C 120, 26.4.2013, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2016
26.4.2013 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 120/7 |
SKLEP SVETA
z dne 22. aprila 2013
o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu
2013/C 120/02
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/C 218/01 z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (1) in zlasti člena 3 Sklepa,
ob upoštevanju seznama kandidatov, ki so jih Svetu posredovale vlade držav članic,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je s Sklepom z dne 16. februarja 2010 (2) imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu za obdobje od 1. marca 2010 do 28. februarja 2013. |
(2) |
Nove člane in nove nadomestne člane bi bilo treba imenovati za tri leta. |
(3) |
Člani in nadomestni člani obdržijo svojo funkcijo, dokler se ne zamenjajo ali ponovno imenujejo – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu se za obdobje od 22. aprila 2013 do 28. februarja 2016 imenujejo:
I. PREDSTAVNIKI VLAD
Država članica |
Člani |
Nadomestni člani |
Belgija |
Christian DENEVE |
Jan BATEN Xavier LEBICHOT |
Bolgarija |
Vaska SEMERDZHIEVA |
Atanas KOLCHAKOV Darina KONOVA |
Češka |
Jaroslav HLAVÍN |
Anna SAMKOVÁ Anežka SIXTOVÁ |
Danska |
Charlotte SKJOLDAGER |
Annemarie KNUDSEN Christine HOLM DONATZKY |
Nemčija |
Michael KOLL |
Ellen ZWINK Kai SCHÄFER |
Estonija |
Veronika KAIDIS |
Kristel PLANGI Rein REISBERG |
Irska |
Paula GOUGH |
Michael WALSH John NEWHAM |
Grčija |
Antonios CHRISTODOULOU |
Stamatina PISSIMISSI Aggeliki MOIROU |
Španija |
Dolores LIMÓN TAMÉS |
Mario GRAU RÍOS Mercedes TEJEDOR AIBAR |
Francija |
Bénédicte LEGRAND-JUNG |
Sophie BARON Olivier MEUNIER |
Italija |
Paolo PENNESI |
Lorenzo FANTINI Paola CASTELLANO |
Ciper |
Leandros NICOLAIDES |
Marios KOURTELLIS Anastasios YIANNAKI |
Latvija |
Māra VĪKSNE |
Jolanta GEDUŠA Renārs LŪSIS |
Litva |
Aldona SABAITIENĖ |
Vilija KONDROTIENĖ Nerita ŠOT |
Luksemburg |
Paul WEBER |
Robert HUBERTY Carlo STEFFES |
Madžarska |
József BAKOS |
Katalin BALOGH Éva GRÓNAI |
Malta |
Mark GAUCI |
Vincent ATTARD David SALIBA |
Nizozemska |
Esther de KLEUVER |
Martin G. DEN HELD Andre MARCET |
Avstrija |
Anna RITZBERGER-MOSER |
Gertrud BREINDL Gerlinde ZINIEL |
Poljska |
Danuta KORADECKA |
Daniel Andrzej PODGÓRSKI Roman SĄSIADEK |
Portugalska |
Pedro Nuno PIMENTA BRAZ |
Carlos PEREIRA |
Romunija |
Livia COJOCARU |
Anca PRICOP Marian TĂNASE |
Slovenija |
Tatjana PETRIČEK |
Jože HAUKO Etbin TRATNIK |
Slovaška |
Romana ČERVIENKOVÁ |
Eleonóra FABIÁNOVÁ Erich VASELÉNYI |
Finska |
Leo SUOMAA |
Kristiina MUKALA Wiking HUSBERG |
Švedska |
Mikael SJÖBERG |
Per EWALDSSON Boel CALLERMO |
Združeno kraljestvo |
Stuart BRISTOW |
Clive FLEMING Stephen TAYLOR |
II. PREDSTAVNIKI SINDIKATOV
Država članica |
Člani |
Nadomestni člani |
Belgija |
François PHILIPS |
Herman FONCK Stéphane LEPOUTRE |
Bolgarija |
Ivan KOKALOV |
Aleksander ZAGOROV Reneta VASILEVA |
Češka |
Jaroslav ZAVADIL |
Miroslav KOSINA Jindřich POLÍVKA |
Danska |
Heidi RØNNE MØLLER |
Jan KAHR FREDERIKSEN |
Nemčija |
Marina SCHRÖDER |
Horst RIESENBERG-MORDEJA Susanne JASPER |
Estonija |
Aija MAASIKAS |
Peeter ROSS Ülo KRISTJUHAN |
Irska |
Sylvester CRONIN |
Esther LYNCH Dessie ROBINSON |
Grčija |
Ioannis ADAMAKIS |
Andreas STOIMENIDIS Efthimios THEOHARIS |
Španija |
Marisa RUFINO |
Pedro J. LINARES Emilio GONZALEZ |
Francija |
Gilles SEITZ |
Henri FOREST |
Italija |
Cinzia FRASCHERI |
Marco LUPI Sebastiano CALLERI |
Ciper |
Nikos SATSIAS |
Nikos ANDREOU Stelios CHRISTODOULOU |
Latvija |
Ziedonis ANTAPSONS |
Mārtiņš PUŽULS Vladimirs NOVIKOVS |
Litva |
Inga RUGINIENĖ |
Petras GRĖBLIAUSKAS Gediminas MOZŪRA |
Luksemburg |
Serge SCHIMOFF |
Marcel GOEREND Robert FORNIERI |
Madžarska |
|
|
Malta |
Joseph CARABOTT |
Edwin BALZAN Chris ATTARD |
Nizozemska |
W. VAN VEELEN |
H. VAN STEENBERGEN S. BALJEU |
Avstrija |
Ingrid REIFINGER |
Julia NEDJELIK-LISCHKA Alexander HEIDER |
Poljska |
Iwona PAWLACZYK |
Dariusz GOC Stanisław STOLARZ |
Portugalska |
Fernando José MACHADO GOMES |
Georges CASULA Catarina FERREIRA TAVARES |
Romunija |
|
|
Slovenija |
Lučka BÖHM |
Aljoša ČEČ Bojan GOLJEVŠČEK |
Slovaška |
Peter RAMPAŠEK |
Alexander TAŽÍK Bohuslav BENDÍK |
Finska |
Raili PERIMÄKI |
Paula ILVESKIVI Erkki AUVINEN |
Švedska |
Christina JÄRNSTEDT |
Jana FROMM Karin FRISTEDT |
Združeno kraljestvo |
Hugh ROBERTSON |
|
III. PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELODAJALCEV
Država članica |
Člani |
Nadomestni člani |
Belgija |
Kris DE MEESTER |
Thierry VANMOL Marc JUNIUS |
Bolgarija |
Georgi STOEV |
Ms Daniela SIMIDCHIEVA Petya GEOREVA |
Češka |
Karel PETRŽELKA |
František HROBSKÝ Martin RÖHRICH |
Danska |
Christina SODE HASLUND |
Karoline KLAKSVIG Sven-Peter NYGAARD |
Nemčija |
Eckhard METZE |
Rüdiger TRIEBEL Stefan ENGEL |
Estonija |
Marek SEPP |
Marju PEÄRNBERG Ülle MATT |
Irska |
Carl ANDERS |
Theresa DOYLE Kevin ENRIGHT |
Grčija |
|
|
Španija |
Isabel MAYA RUBIO |
Laura CASTRILLO NUÑEZ José de la CAVADA HOYO |
Francija |
Nathalie BUET |
Franck GAMBELLI Patrick LÉVY |
Italija |
Fabiola LEUZZI |
Giorgio RUSSOMANNO Pietro MASCIOCCHI |
Ciper |
Emilios MICHAEL |
Polyvios POLYVIOU Lena PANAGIOTOU |
Latvija |
Aleksandrs GRIGORJEVS |
Irēna UPZARE Andris POMMERS |
Litva |
Vaidotas LEVICKIS |
Jonas GUZAVIČIUS |
Luksemburg |
Pierre BLAISE |
François ENGELS Marc KIEFFER |
Madžarska |
|
|
Malta |
John SCICLUNA |
Andrew Agius MUSCAT Carmen BORG |
Nizozemska |
W.M.J.M. VAN MIERLO |
R. VAN BEEK J.J.H. KONING |
Avstrija |
Christa SCHWENG |
Alexander BURZ Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF |
Poljska |
Grzegorz JUSZCZYK |
Grażyna SPYTEK-BANDURSKA |
Portugalska |
Luís HENRIQUE |
Manuel Marcelino PENA COSTA Luís Miguel CORREIA MIRA |
Romunija |
Ovidiu NICOLESCU |
Cristian HOTOBOC Irina Mirela MANOLE |
Slovenija |
Igor ANTAUER |
Tatjana ČERIN Anže HIRŠL |
Slovaška |
Róbert MEITNER |
|
Finska |
Katja LEPPÄNEN |
Jan SCHUGK Rauno TOIVONEN |
Švedska |
Bodil MELLBLOM |
Ned CARTER Cecilia ANDERSSON |
Združeno kraljestvo |
Guy BAILEY |
|
Člen 2
Svet bo pozneje imenoval še člane in nadomestne člane, ki še niso bili predlagani.
Člen 3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Člen 4
Ta sklep se v informativne namene objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Luxembourgu, 22. aprila 2013
Za Svet
Predsednik
S. COVENEY
(1) UL C 218, 13.9.2003, str. 1.
(2) UL L 45, 20.2.2010, str. 5.