This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0426(01)
Council Decision of 22 April 2013 appointing the members and alternate members of the Advisory Committee on Safety and Health at Work
Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
Dz.U. C 120 z 26.4.2013, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2016
26.4.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 120/7 |
DECYZJA RADY
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
2013/C 120/02
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając decyzję Rady 2003/C 218/01 z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jej art. 3,
uwzględniając listy kandydatów przedstawione Radzie przez rządy państw członkowskich,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
Na mocy decyzji z dnia 16 lutego 2010 r. (2) Rada mianowała członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2013 r. |
(2) |
Należy zatem mianować nowych członków i zastępców członków na okres trzech lat. |
(3) |
Członkowie ci i ich zastępcy pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub ponownego mianowania, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Następujące osoby niniejszym mianuje się na stanowisko członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 28 lutego 2016 r.:
I. PRZEDSTAWICIELE RZĄDU
Państwo członkowskie |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Christian DENEVE |
Jan BATEN Xavier LEBICHOT |
Bułgaria |
Vaska SEMERDZHIEVA |
Atanas KOLCHAKOV Darina KONOVA |
Republika Czeska |
Jaroslav HLAVÍN |
Anna SAMKOVÁ Anežka SIXTOVÁ |
Dania |
Charlotte SKJOLDAGER |
Annemarie KNUDSEN Christine HOLM DONATZKY |
Niemcy |
Michael KOLL |
Ellen ZWINK Kai SCHÄFER |
Estonia |
Veronika KAIDIS |
Kristel PLANGI Rein REISBERG |
Irlandia |
Paula GOUGH |
Michael WALSH John NEWHAM |
Grecja |
Antonios CHRISTODOULOU |
Stamatina PISSIMISSI Aggeliki MOIROU |
Hiszpania |
Dolores LIMÓN TAMÉS |
Mario GRAU RÍOS Mercedes TEJEDOR AIBAR |
Francja |
Bénédicte LEGRAND-JUNG |
Sophie BARON Olivier MEUNIER |
Włochy |
Paolo PENNESI |
Lorenzo FANTINI Paola CASTELLANO |
Cypr |
Leandros NICOLAIDES |
Marios KOURTELLIS Anastasios YIANNAKI |
Łotwa |
Māra VĪKSNE |
Jolanta GEDUŠA Renārs LŪSIS |
Litwa |
Aldona SABAITIENĖ |
Vilija KONDROTIENĖ Nerita ŠOT |
Luksemburg |
Paul WEBER |
Robert HUBERTY Carlo STEFFES |
Węgry |
József BAKOS |
Katalin BALOGH Éva GRÓNAI |
Malta |
Mark GAUCI |
Vincent ATTARD David SALIBA |
Niderlandy |
Esther de KLEUVER |
Martin G. DEN HELD Andre MARCET |
Austria |
Anna RITZBERGER-MOSER |
Gertrud BREINDL Gerlinde ZINIEL |
Polska |
Danuta KORADECKA |
Daniel Andrzej PODGÓRSKI Roman SĄSIADEK |
Portugalia |
Pedro Nuno PIMENTA BRAZ |
Carlos PEREIRA |
Rumunia |
Livia COJOCARU |
Anca PRICOP Marian TĂNASE |
Słowenia |
Tatjana PETRIČEK |
Jože HAUKO Etbin TRATNIK |
Słowacja |
Romana ČERVIENKOVÁ |
Eleonóra FABIÁNOVÁ Erich VASELÉNYI |
Finlandia |
Leo SUOMAA |
Kristiina MUKALA Wiking HUSBERG |
Szwecja |
Mikael SJÖBERG |
Per EWALDSSON Boel CALLERMO |
Zjednoczone Królestwo |
Stuart BRISTOW |
Clive FLEMING Stephen TAYLOR |
II. PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Państwo członkowskie |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
François PHILIPS |
Herman FONCK Stéphane LEPOUTRE |
Bułgaria |
Ivan KOKALOV |
Aleksander ZAGOROV Reneta VASILEVA |
Republika Czeska |
Jaroslav ZAVADIL |
Miroslav KOSINA Jindřich POLÍVKA |
Dania |
Heidi RØNNE MØLLER |
Jan KAHR FREDERIKSEN |
Niemcy |
Marina SCHRÖDER |
Horst RIESENBERG-MORDEJA Susanne JASPER |
Estonia |
Aija MAASIKAS |
Peeter ROSS Ülo KRISTJUHAN |
Irlandia |
Sylvester CRONIN |
Esther LYNCH Dessie ROBINSON |
Grecja |
Ioannis ADAMAKIS |
Andreas STOIMENIDIS Efthimios THEOHARIS |
Hiszpania |
Marisa RUFINO |
Pedro J. LINARES Emilio GONZALEZ |
Francja |
Gilles SEITZ |
Henri FOREST |
Włochy |
Cinzia FRASCHERI |
Marco LUPI Sebastiano CALLERI |
Cypr |
Nikos SATSIAS |
Nikos ANDREOU Stelios CHRISTODOULOU |
Łotwa |
Ziedonis ANTAPSONS |
Mārtiņš PUŽULS Vladimirs NOVIKOVS |
Litwa |
Inga RUGINIENĖ |
Petras GRĖBLIAUSKAS Gediminas MOZŪRA |
Luksemburg |
Serge SCHIMOFF |
Marcel GOEREND Robert FORNIERI |
Węgry |
|
|
Malta |
Joseph CARABOTT |
Edwin BALZAN Chris ATTARD |
Niderlandy |
W. VAN VEELEN |
H. VAN STEENBERGEN S. BALJEU |
Austria |
Ingrid REIFINGER |
Julia NEDJELIK-LISCHKA Alexander HEIDER |
Polska |
Iwona PAWLACZYK |
Dariusz GOC Stanisław STOLARZ |
Portugalia |
Fernando José MACHADO GOMES |
Georges CASULA Catarina FERREIRA TAVARES |
Rumunia |
|
|
Słowenia |
Lučka BÖHM |
Aljoša ČEČ Bojan GOLJEVŠČEK |
Słowacja |
Peter RAMPAŠEK |
Alexander TAŽÍK Bohuslav BENDÍK |
Finlandia |
Raili PERIMÄKI |
Paula ILVESKIVI Erkki AUVINEN |
Szwecja |
Christina JÄRNSTEDT |
Jana FROMM Karin FRISTEDT |
Zjednoczone Królestwo |
Hugh ROBERTSON |
|
III. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW
Państwo członkowskie |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Kris DE MEESTER |
Thierry VANMOL Marc JUNIUS |
Bułgaria |
Georgi STOEV |
Daniela SIMIDCHIEVA Petya GEOREVA |
Republika Czeska |
Karel PETRŽELKA |
František HROBSKÝ Martin RÖHRICH |
Dania |
Christina SODE HASLUND |
Karoline KLAKSVIG Sven-Peter NYGAARD |
Niemcy |
Eckhard METZE |
Rüdiger TRIEBEL Stefan ENGEL |
Estonia |
Marek SEPP |
Marju PEÄRNBERG Ülle MATT |
Irlandia |
Carl ANDERS |
Theresa DOYLE Kevin ENRIGHT |
Grecja |
|
|
Hiszpania |
Isabel MAYA RUIO |
Laura CASTRILLO NUÑEZ José de la CAVADA HOYO |
Francja |
Nathalie BUET |
Franck GAMBELLI Patrick LÉVY |
Włochy |
Fabiola LEUZZI |
Giorgio RUSSOMANNO Pietro MASCIOCCHI |
Cypr |
Emilios MICHAEL |
Polyvios POLYVIOU Lena PANAGIOTOU |
Łotwa |
Aleksandrs GRIGORJEVS |
Irēna UPZARE Andris POMMERS |
Litwa |
Vaidotas LEVICKIS |
Jonas GUZAVIČIUS |
Luksemburg |
Pierre BLAISE |
François ENGELS Marc KIEFFER |
Węgry |
|
|
Malta |
John SCICLUNA |
Andrew Agius MUSCAT Carmen BORG |
Niderlandy |
W.M.J.M. VAN MIERLO |
R. VAN BEEK J.J.H. KONING |
Austria |
Christa SCHWENG |
Alexander BURZ Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF |
Polska |
Grzegorz JUSZCZYK |
Grażyna SPYTEK-BANDURSKA |
Portugalia |
Luís HENRIQUE |
Manuel Marcelino PENA COSTA Luís Miguel CORREIA MIRA |
Rumunia |
Ovidiu NICOLESCU |
Cristian HOTOBOC Irina Mirela MANOLE |
Słowenia |
Igor ANTAUER |
Tatjana ČERIN Anže HIRŠL |
Słowacja |
Róbert MEITNER |
|
Finlandia |
Katja LEPPÄNEN |
Jan SCHUGK Rauno TOIVONEN |
Szwecja |
Bodil MELLBLOM |
Ned CARTER Cecilia ANDERSSON |
Zjednoczone Królestwo |
Guy BAILEY |
|
Artykuł 2
Członków i zastępców członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 2013 r.
W imieniu Rady
S. COVENEY
Przewodniczący
(1) Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 45 z 20.2.2010, s. 5.