This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0715(01)
Council Decision of 12 July 2011 appointing the alternate to the Chairperson of the Board of Appeal of the Community Plant Variety Office
Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie mianowania zastępcy przewodniczącego Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin
Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie mianowania zastępcy przewodniczącego Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin
Dz.U. C 209 z 15.7.2011, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2021
15.7.2011 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 209/17 |
DECYZJA RADY
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie mianowania zastępcy przewodniczącego Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin
2011/C 209/09
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (1), w szczególności jego art. 47 ust. 1,
uwzględniając wykaz kandydatów przedstawiony przez Komisję w dniu 20 kwietnia 2011 r. po uzyskaniu opinii Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
Dnia 17 grudnia 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/858/WE (2) w sprawie mianowania Paula A.C.E. VAN DER KOOIJA przewodniczącym Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin oraz Timothiego MILLETTA jego zastępcą. |
(2) |
W związku z rezygnacją Timothiego MILLETTA, powstał wakat na stanowisku zastępcy przewodniczącego Izby Odwoławczej, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Sari Kaarina HAUKKA, urodzona 12 lipca 1966 r., zostaje niniejszym mianowana zastępcą przewodniczącego Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na okres pięciu lat.
Jej kadencja rozpoczyna się od daty podjęcia przez nią obowiązków. Data ta jest uzgadniana z prezesem i Radą Administracyjną Urzędu.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2011 r.
W imieniu Rady
J. VINCENT-ROSTOWSKI
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.
(2) Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 105.