This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015D0137
Council Decision (EU) 2015/137 of 26 January 2015 renewing the terms of office of the Vice-President of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and of two Chairmen of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Decyzja Rady (UE) 2015/137 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie odnowienia kadencji wiceprezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz dwóch przewodniczących Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
Decyzja Rady (UE) 2015/137 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie odnowienia kadencji wiceprezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz dwóch przewodniczących Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
Dz.U. L 23 z 29.1.2015, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force
29.1.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 23/17 |
DECYZJA RADY (UE) 2015/137
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie odnowienia kadencji wiceprezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz dwóch przewodniczących Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. dotyczące wspólnotowego znaku towarowego (1), w szczególności jego art. 125 i 136,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
Dnia 18 listopada 2014 r. Rada Zarządzająca Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „urzędem”) przedłożyła Radzie swoje propozycje dotyczące odnowienia kadencji wiceprezesa urzędu oraz dwóch przewodniczących Izb Odwoławczych urzędu. |
(2) |
Kadencje Christiana ARCHAMBEAU jako wiceprezesa urzędu oraz Tomasa DE LAS HERAS i Detlefa SCHENNENA jako przewodniczących Izb Odwoławczych urzędu należy odnowić na okres 5 lat albo do osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego, o ile nastąpi to w czasie ich nowych kadencji, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Kadencję Christiana ARCHAMBEAU jako wiceprezesa urzędu niniejszym odnawia się na okres od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2020 r. albo do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, o ile nastąpi to w czasie jego nowej kadencji.
Artykuł 2
Kadencję Tomasa DE LAS HERAS jako przewodniczącego Izb Odwoławczych urzędu niniejszym odnawia się na okres od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2021 r. albo do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, o ile nastąpi to w czasie jego nowej kadencji.
Artykuł 3
Kadencję Detlefa SCHENNENA jako przewodniczącego Izb Odwoławczych urzędu niniejszym odnawia się na okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2020 r. albo do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, o ile nastąpi to w czasie jego nowej kadencji.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2015 r.
W imieniu Rady
J. DŪKLAVS
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1