This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0426(01)
Council Decision of 22 April 2013 appointing the members and alternate members of the Advisory Committee on Safety and Health at Work
Décision du Conseil du 22 avril 2013 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail
Décision du Conseil du 22 avril 2013 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail
JO C 120 du 26.4.2013, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2016
26.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 avril 2013
portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail
2013/C 120/02
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,
vu la liste des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 16 février 2010 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mars 2010 jusqu'au 28 février 2013. |
(2) |
En conséquence, de nouveaux membres titulaires et suppléants devraient être nommés pour une période de trois ans. |
(3) |
Les membres titulaires et suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 22 avril 2013 au 28 février 2016:
I. REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT
État membre |
Titulaires |
Suppléants |
Belgique |
M. Christian DENEVE |
M. Jan BATEN M. Xavier LEBICHOT |
Bulgarie |
Mme Vaska SEMERDZHIEVA |
M. Atanas KOLCHAKOV Mme Darina KONOVA |
République tchèque |
M. Jaroslav HLAVÍN |
Mme Anna SAMKOVÁ Mme Anežka SIXTOVÁ |
Danemark |
Mme Charlotte SKJOLDAGER |
Mme Annemarie KNUDSEN Mme Christine HOLM DONATZKY |
Allemagne |
M. Michael KOLL |
Mme Ellen ZWINK M. Kai SCHÄFER |
Estonie |
Mme Veronika KAIDIS |
Mme Kristel PLANGI M. Rein REISBERG |
Irlande |
Mme Paula GOUGH |
M. Michael WALSH M. John NEWHAM |
Grèce |
M. Antonios CHRISTODOULOU |
Mme Stamatina PISSIMISSI Mme Aggeliki MOIROU |
Espagne |
Mme Dolores LIMÓN TAMÉS |
M. Mario GRAU RÍOS Mme Mercedes TEJEDOR AIBAR |
France |
Mme Bénédicte LEGRAND-JUNG |
Mme Sophie BARON M. Olivier MEUNIER |
Italie |
M. Paolo PENNESI |
M. Lorenzo FANTINI Mme Paola CASTELLANO |
Chypre |
M. Leandros NICOLAIDES |
M. Marios KOURTELLIS M. Anastasios YIANNAKI |
Lettonie |
Mme Māra VĪKSNE |
Mme Jolanta GEDUŠA M. Renārs LŪSIS |
Lituanie |
Mme Aldona SABAITIENĖ |
Mme Vilija KONDROTIENĖ Mme Nerita ŠOT |
Luxembourg |
M. Paul WEBER |
M. Robert HUBERTY M. Carlo STEFFES |
Hongrie |
M. József BAKOS |
Mme Katalin BALOGH Mme Éva GRÓNAI |
Malte |
M. Mark GAUCI |
M. Vincent ATTARD M. David SALIBA |
Pays-Bas |
Mme Esther de KLEUVER |
M. Martin G. DEN HELD M. Andre MARCET |
Autriche |
Mme Anna RITZBERGER-MOSER |
Mme Gertrud BREINDL Mme Gerlinde ZINIEL |
Pologne |
Mme Danuta KORADECKA |
M. Daniel Andrzej PODGÓRSKI M. Roman SĄSIADEK |
Portugal |
M. Pedro Nuno PIMENTA BRAZ |
M. Carlos PEREIRA |
Roumanie |
Mme Livia COJOCARU |
Mme Anca PRICOP M. Marian TĂNASE |
Slovénie |
Mme Tatjana PETRIČEK |
M. Jože HAUKO M. Etbin TRATNIK |
Slovaquie |
Mme Romana ČERVIENKOVÁ |
Mme Eleonóra FABIÁNOVÁ M. Erich VASELÉNYI |
Finlande |
M. Leo SUOMAA |
Mme Kristiina MUKALA M. Wiking HUSBERG |
Suède |
M. Mikael SJÖBERG |
M. Per EWALDSSON Mme Boel CALLERMO |
Royaume-Uni |
M. Stuart BRISTOW |
M. Clive FLEMING M. Stephen TAYLOR |
II. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS
État membre |
Titulaires |
Suppléants |
Belgique |
M. François PHILIPS |
M. Herman FONCK M. Stéphane LEPOUTRE |
Bulgarie |
M. Ivan KOKALOV |
M. Aleksander ZAGOROV Mme Reneta VASILEVA |
République tchèque |
M. Jaroslav ZAVADIL |
M. Miroslav KOSINA M. Jindřich POLÍVKA |
Danemark |
Mme Heidi RØNNE MØLLER |
M. Jan KAHR FREDERIKSEN |
Allemagne |
Mme Marina SCHRÖDER |
M. Horst RIESENBERG-MORDEJA Mme Susanne JASPER |
Estonie |
Mme Aija MAASIKAS |
M. Peeter ROSS M. Ülo KRISTJUHAN |
Irlande |
M. Sylvester CRONIN |
Mme Esther LYNCH M. Dessie ROBINSON |
Grèce |
M. Ioannis ADAMAKIS |
M. Andreas STOIMENIDIS M. Efthimios THEOHARIS |
Espagne |
Mme Marisa RUFINO |
M. Pedro J. LINARES M. Emilio GONZALEZ |
France |
M. Gilles SEITZ |
M. Henri FOREST |
Italie |
Mme Cinzia FRASCHERI |
M. Marco LUPI M. Sebastiano CALLERI |
Chypre |
M. Nikos SATSIAS |
M. Nikos ANDREOU M. Stelios CHRISTODOULOU |
Lettonie |
M. Ziedonis ANTAPSONS |
M. Mārtiņš PUŽULS M. Vladimirs NOVIKOVS |
Lituanie |
Mme Inga RUGINIENĖ |
M. Petras GRĖBLIAUSKAS M. Gediminas MOZŪRA |
Luxembourg |
M. Serge SCHIMOFF |
M. Marcel GOEREND M. Robert FORNIERI |
Hongrie |
|
|
Malte |
M. Joseph CARABOTT |
M. Edwin BALZAN M. Chris ATTARD |
Pays-Bas |
M. W. VAN VEELEN |
M. H. VAN STEENBERGEN Mme S. BALJEU |
Autriche |
Mme Ingrid REIFINGER |
Mme Julia NEDJELIK-LISCHKA M. Alexander HEIDER |
Pologne |
Mme Iwona PAWLACZYK |
M. Dariusz GOC M. Stanisław STOLARZ |
Portugal |
M. Fernando José MACHADO GOMES |
M. Georges CASULA Mme Catarina FERREIRA TAVARES |
Roumanie |
|
|
Slovénie |
M. Lučka BÖHM |
M. Aljoša ČEČ M. Bojan GOLJEVŠČEK |
Slovaquie |
M. Peter RAMPAŠEK |
M. Alexander TAŽÍK M. Bohuslav BENDÍK |
Finlande |
Mme Raili PERIMÄKI |
Mme Paula ILVESKIVI M. Erkki AUVINEN |
Suède |
Mme Christina JÄRNSTEDT |
Mme Jana FROMM Mme Karin FRISTEDT |
Royaume-Uni |
M. Hugh ROBERTSON |
|
III. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS
État membre |
Titulaires |
Suppléants |
Belgique |
M. Kris DE MEESTER |
M. Thierry VANMOL M. Marc JUNIUS |
Bulgarie |
M. Georgi STOEV |
Mme Daniela SIMIDCHIEVA Mme Petya GEOREVA |
République tchèque |
M. Karel PETRŽELKA |
M. František HROBSKÝ M. Martin RÖHRICH |
Danemark |
Mme Christina SODE HASLUND |
Mme Karoline KLAKSVIG M. Sven-Peter NYGAARD |
Allemagne |
M. Eckhard METZE |
M. Rüdiger TRIEBEL M. Stefan ENGEL |
Estonie |
M. Marek SEPP |
Mme Marju PEÄRNBERG Mme Ülle MATT |
Irlande |
M. Carl ANDERS |
Mme Theresa DOYLE M. Kevin ENRIGHT |
Grèce |
|
|
Espagne |
Mme Isabel MAYA RUBIO |
Mme Laura CASTRILLO NUÑEZ M. José de la CAVADA HOYO |
France |
Mme Nathalie BUET |
M. Franck GAMBELLI M. Patrick LÉVY |
Italie |
Mme Fabiola LEUZZI |
M. Giorgio RUSSOMANNO M. Pietro MASCIOCCHI |
Chypre |
M. Emilios MICHAEL |
M. Polyvios POLYVIOU Mme Lena PANAGIOTOU |
Lettonie |
M. Aleksandrs GRIGORJEVS |
Mme Irēna UPZARE M. Andris POMMERS |
Lituanie |
M. Vaidotas LEVICKIS |
M. Jonas GUZAVIČIUS |
Luxembourg |
M. Pierre BLAISE |
M. François ENGELS M. Marc KIEFFER |
Hongrie |
|
|
Malte |
M. John SCICLUNA |
M. Andrew Agius MUSCAT Mme Carmen BORG |
Pays-Bas |
M. W.M.J.M. VAN MIERLO |
M. R. VAN BEEK M. J.J.H. KONING |
Autriche |
Mme Christa SCHWENG |
M. Alexander BURZ Mme Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF |
Pologne |
M. Grzegorz JUSZCZYK |
Mme Grażyna SPYTEK-BANDURSKA |
Portugal |
M. Luís HENRIQUE |
M. Manuel Marcelino PENA COSTA M. Luís Miguel CORREIA MIRA |
Roumanie |
M. Ovidiu NICOLESCU |
M. Cristian HOTOBOC Mme Irina Mirela MANOLE |
Slovénie |
M. Igor ANTAUER |
Mme Tatjana ČERIN M. Anže HIRŠL |
Slovaquie |
M. Róbert MEITNER |
|
Finlande |
Mme Katja LEPPÄNEN |
M. Jan SCHUGK M. Rauno TOIVONEN |
Suède |
Mme Bodil MELLBLOM |
M. Ned CARTER Mme Cecilia ANDERSSON |
Royaume-Uni |
M. Guy BAILEY |
|
Article 2
Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.
Par le Conseil
Le président
S. COVENEY
(1) JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.
(2) JO L 45 du 20.2.2010, p. 5.