This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1121
Council Decision (EU) 2017/1121 of 20 June 2017 appointing a member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1121 ze dne 20. června 2017 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Rakouskou republikou
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1121 ze dne 20. června 2017 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Rakouskou republikou
Úř. věst. L 162, 23.6.2017, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
23.6.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 162/54 |
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1121
ze dne 20. června 2017
o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Rakouskou republikou
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh rakouské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. |
(2) |
Po skončení mandátu, na jehož základě byl pan Christian BUCHMANN ((Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)) navržen, se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenován jako člen:
— |
Mag. Christian BUCHMANN, Mitglied des steiermärkischen Landtages (změna mandátu). |
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Lucemburku dne 20. června 2017.
Za Radu
předsedkyně
H. DALLI
(1) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).