This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1121
Council Decision (EU) 2017/1121 of 20 June 2017 appointing a member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions
Решение (ЕС) 2017/1121 на Съвета от 20 юни 2017 година за назначаване на член, предложен от Република Австрия, в Комитета на регионите
Решение (ЕС) 2017/1121 на Съвета от 20 юни 2017 година за назначаване на член, предложен от Република Австрия, в Комитета на регионите
OB L 162, 23.6.2017, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
23.6.2017 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 162/54 |
РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1121 НА СЪВЕТА
от 20 юни 2017 година
за назначаване на член, предложен от Република Австрия, в Комитета на регионите
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,
като взе предвид предложението на правителството на Австрия,
като имат предвид, че:
(1) |
На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. |
(2) |
След изтичането на мандата, въз основа на който беше предложен г-н Christian BUCHMANN (Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung), се освободи едно място за член на Комитета на регионите, |
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Назначава се за член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:
— |
Mag. Christian BUCHMANN, Mitglied des steiermärkischen Landtages (промяна на мандата). |
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Съставено в Люксембург на 20 юни 2017 година.
За Съвета
Председател
H. DALLI
(1) Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).
(2) Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).
(3) Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).