This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D1014
Council Decision (EU, Euratom) 2018/1014 of 13 July 2018 appointing a member, proposed by the Republic of Austria, of the European Economic and Social Committee
Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/1014 av den 13 juli 2018 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Österrike
Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/1014 av den 13 juli 2018 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Österrike
ST/10382/2018/INIT
EUT L 181, 18.7.2018, p. 84–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020
18.7.2018 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 181/84 |
RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2018/1014
av den 13 juli 2018
om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Österrike
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
med beaktande av den österrikiska regeringens förslag,
med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och
av följande skäl:
(1) |
Den 18 september 2015 och den 1 oktober 2015 antog rådet besluten (EU, Euratom) 2015/1600 (1) och (EU, Euratom) 2015/1790 (2) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020. |
(2) |
En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Thomas DELAPINA har löpt ut. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Judith VORBACH, EU-Referentin der Arbeiterkammer Oberösterreich, utnämns härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2020.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2018.
På rådets vägnar
H. LÖGER
Ordförande
(1) Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1600 av den 18 september 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020 (EUT L 248, 24.9.2015, s. 53).
(2) Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1790 av den 1 oktober 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020 (EUT L 260, 7.10.2015, s. 23).