This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019D0311
Council Decision (EU, Euratom) 2019/311 of 19 February 2019 appointing two members, proposed by the Kingdom of Denmark, of the European Economic and Social Committee
Rådets beslut (EU, Euratom) 2019/311 av den 19 februari 2019 om utnämning av två ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark
Rådets beslut (EU, Euratom) 2019/311 av den 19 februari 2019 om utnämning av två ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark
ST/6089/2019/INIT
EUT L 51, 22.2.2019, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020
22.2.2019 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 51/28 |
RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2019/311
av den 19 februari 2019
om utnämning av två ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
med beaktande av den danska regeringens förslag,
med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och
av följande skäl:
(1) |
Den 18 september 2015 och den 1 oktober 2015 antog rådet besluten (EU, Euratom) 2015/1600 (1) och (EU, Euratom) 2015/1790 (2) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020. Den 16 februari 2016 ersattes Marie-Louise KNUPPERT av Arne GREVSEN som ledamot genom rådets beslut (EU) 2016/229 (3). |
(2) |
En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Bernt FALLENKAMP har löpt ut. |
(3) |
En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Arne GREVSEN har löpt ut. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Följande personer utnämns härmed till ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2020:
— |
Dorthe ANDERSEN, Head of Danish Trade Union EU Office, |
— |
Bente SORGENFREY, 1. vice president FH – Danish Trade Union Confederation. |
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2019.
På rådets vägnar
G. CIAMBA
Ordförande
(1) Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1600 av den 18 september 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020 (EUT L 248, 24.9.2015, s. 53).
(2) Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1790 av den 1 oktober 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020 (EUT L 260, 7.10.2015, s. 23).
(3) Rådets beslut (EU) 2016/229 av den 16 februari 2016 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark (EUT L 41, 18.2.2016, s. 22).