This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1764
Council Decision (EU) 2017/1764 of 25 September 2017 appointing an alternate member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions
Rådets beslut (EU) 2017/1764 av den 25 september 2017 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Österrike
Rådets beslut (EU) 2017/1764 av den 25 september 2017 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Österrike
EUT L 250, 28.9.2017, p. 58–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
28.9.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 250/58 |
RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1764
av den 25 september 2017
om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Österrike
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,
med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1) |
Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020. |
(2) |
En plats som suppleant har blivit ledig till följd av att Hannes WENINGER har utnämnts till ordinarie ledamot i Regionkommittén. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Till suppleant i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,
— |
Markus LINHART, Bürgermeister und Gemeinderat von Bregenz. |
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 25 september 2017.
På rådets vägnar
M. MAASIKAS
Ordförande
(1) Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).