This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019D0517(01)
Council Decision of 14 May 2019 appointing members and alternate members of the Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers for Hungary
Sklep Sveta z dne 14. maja 2019 o imenovanju madžarskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev
Sklep Sveta z dne 14. maja 2019 o imenovanju madžarskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev
ST/8419/2019/INIT
UL C 169, 17.5.2019, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/09/2020
17.5.2019 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 169/2 |
SKLEP SVETA
z dne 14. maja 2019
o imenovanju madžarskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev
(2019/C 169/02)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (1) ter zlasti členov 23 in 24 Uredbe,
ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih Svetu poslale vlade držav članic,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 28. septembra 2018 (2), 15. oktobra 2018 (3), 19. novembra 2018 (4) in 18. februarja 2019 (5) imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev za obdobje od 25. septembra 2018 do 24. septembra 2020. |
(2) |
Madžarska vlada je dala predlog o imenovanju za več prostih mest, ki jih je treba zapolniti – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev se za obdobje do 24. septembra 2020 imenujejo:
II. PREDSTAVNIKI SINDIKATOV
Država |
Člana |
Nadomestna članica |
Madžarska |
Judit CZUGLERNÉ IVÁNY László KOZÁK |
Annamária KUNERT |
Člen 2
Svet bo pozneje imenoval še člane in nadomestne člane, ki še niso bili predlagani.
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Bruslju, 14. maja 2019
Za Svet
Predsednik
P. DAEA
(1) UL L 141, 27.5.2011, str. 1.
(2) Sklep Sveta z dne 28. septembra 2018 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev (UL C 366, 10.10.2018, str. 3).
(3) Sklep Sveta z dne 15. oktobra 2018 o imenovanju portugalskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev (UL C 376, 18.10.2018, str. 9).
(4) Sklep Sveta z dne 19. novembra 2018 o imenovanju italijanskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev (UL C 421, 21.11.2018, str. 7).
(5) Sklep Sveta z dne 18. februarja 2019 o imenovanju italijanskih članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev (UL C 67, 20.2.2019, str. 2).