This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0288
Council Implementing Regulation (EU) No 288/2011 of 23 March 2011 implementing Article 16(1) and (2) of Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 288/2011 z dne 23. marca 2011 o izvajanju člena 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji
Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 288/2011 z dne 23. marca 2011 o izvajanju člena 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji
UL L 78, 24.3.2011, p. 13–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Dokument je bil objavljen v posebni izdaji.
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0044
24.3.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 78/13 |
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 288/2011
z dne 23. marca 2011
o izvajanju člena 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (1) in zlasti člena 16(1) in (2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 2. marca 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji. |
(2) |
Varnostni svet Združenih narodov je 17. marca 2011 sprejel Resolucijo VSZN 1973 (2011), s katero je bilo razširjeno področje uporabe omejevalnih ukrepov iz Resolucije VSZN 1970 (2011) in so bili uvedeni dodatni omejevalni ukrepi proti Libiji. |
(3) |
Seznama oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz prilog II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011, bi bilo treba ustrezno spremeniti – |
SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Prilogi II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011 se nadomestita z besedilom iz prilog I oziroma II k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 23. marca 2011
Za Svet
Predsednik
MARTONYI J.
(1) UL L 58, 3.3.2011, str. 1.
PRILOGA I
„PRILOGA II
Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 6(1)
1. |
QADHAFI, Aisha Muammar Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Hčerka Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Datum uvrstitve na seznam ZN: 26.2.2011. |
2. |
QADHAFI, Hannibal Muammar Številka potnega lista: B/002210. Datum rojstva: 20.9.1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Datum uvrstitve na seznam ZN: 26.2.2011. |
3. |
QADHAFI, Khamis Muammar Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljevanje vojaškim enotam, vpletenim v zatiranje protestov. Datum uvrstitve na seznam ZN: 26.2.2011. |
4. |
QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Datum rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija. Voditelj revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Odgovoren za izdajo ukaza za zatrtje protestov in zlorabo človekovih pravic. Datum uvrstitve na seznam ZN: 26.2.2011. |
5. |
QADHAFI, Mutassim Datum rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Svetovalec za nacionalno varnost. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Datum uvrstitve na seznam ZN: 26.2.2011. |
6. |
QADHAFI, Saif al-Islam Direktor fundacije Gadafi. Številka potnega lista: B014995. Datum rojstva: 25.6.1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Javno hujskanje k nasilju nad protestniki. Datum uvrstitve na seznam ZN: 26.2.2011. |
7. |
DORDA, Abu Zayd Umar Direktor službe za zunanjo varnost. Zvest privrženec režima. Vodja zunanje obveščevalne službe. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 28.2.2011). |
8. |
JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis Datum rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija. Minister za obrambo. Odgovoren za delovanje oboroženih sil. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 28.2.2011). |
9. |
MATUQ, Matuq Mohammed Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms. Sekretar za javno infrastrukturo. Visoki član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 28.2.2011). |
10. |
QADHAFI, Mohammed Muammar Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 28.2.2011). |
11. |
QADHAFI, Saadi Številka potnega lista: 014797. Datum rojstva: 25.5.1973. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Poveljnik posebnih sil. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljevanje vojaškim enotam, vpletenim v zatiranje protestov. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 28.2.2011) |
12. |
QADHAFI, Saif al-Arab Datum rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 28.2.2011). |
13. |
AL-SENUSSI, polkovnik Abdullah Datum rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan. Direktor vojaške obveščevalne službe. Vpletenost vojaške obveščevalne službe pri zatiranju protestov. V preteklosti naj bi bil med drugim vpleten v pokol v zaporu Abu Selim. Obsojen v odsotnosti za bombni napad na letalo družbe UTA. Svak Moamerja GADAFIJA. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 28.2.2011). |
Subjekti
1. |
Central Bank of Libya Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja za njegov režim. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 10.3.2011). |
2. |
Libyan Investment Authority Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja za njegov režim. Tudi: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No.99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 10.3.2011). |
3. |
Libyan Foreign Bank Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja za njegov režim. Datum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 10.3.2011). |
4. |
Libya Africa Investment Portfolio Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja za njegov režim. Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaDatum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011 (uvrstitev na seznam EU: 10.3.2011). |
5. |
Libyan National Oil Corporation Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine, potencialni vir financiranja za njegov režim. Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, LibyaDatum uvrstitve na seznam ZN: 17.3.2011.“ |
PRILOGA II
„PRILOGA III
Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 6(2)
|
Ime |
Podatki za ugotavljanje identitete |
Razlogi |
Datum uvrstitve na seznam |
1. |
ABDULHAFIZ, polkovnik Mas'ud |
Funkcija: poveljnik oboroženih sil. |
Tretji v liniji poveljevanja oboroženih sil. Pomembna vloga v vojaški obveščevalni službi. |
28.2.2011 |
2. |
ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed |
Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost. Letnica rojstva: 1952. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. |
Pomemben član revolucionarnega odbora. Tesen sodelavec Moamerja GADAFIJA. |
28.2.2011 |
3. |
ABU SHAARIYA |
Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost. |
Pomemben član režima. Svak Moamerja GADAFIJA. |
28.2.2011 |
4. |
ASHKAL, Al-Barrani |
Funkcija: namestnik direktorja vojaške obveščevalne službe. |
Visok član režima. |
28.2.2011 |
5. |
ASHKAL, Omar |
Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov. Kraj rojstva: Sirte, Libija. |
Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki. |
28.2.2011 |
6. |
AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed |
Funkcija: vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov. Št. potnega lista: B010574 Datum rojstva: 1.7.1950 |
Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki. |
28.2.2011 |
7. |
DIBRI, Abdulqader Yusef |
Funkcija: vodja osebnih varnostnikov Moamerja GADAFIJA. Letnica rojstva: 1946. Kraj rojstva: Houn, Libija. |
Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima. |
28.2.2011 |
8. |
QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed |
Letnica rojstva: 1952. Država rojstva: Egipt. |
Bratranec Moamerja GADAFIJA. Od leta 1995 naj bi poveljeval elitnemu vojaškemu bataljonu za Gadafijevo osebno varnost in imel ključno vlogo v službi za zunanjo varnost. Sodeloval je pri načrtovanju operacij proti libijskim nasprotnikom režima v tujini in bil neposredno udeležen v terorističnih dejavnostih. |
28.2.2011 |
9. |
QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed |
Letnica rojstva: 1948. Kraj rojstva: Sirte, Libija. |
Bratranec Moamerja GADAFIJA. V osemdesetih letih je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za številne smrtne žrtve v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja. |
28.2.2011 |
10. |
AL-BARASSI, Safia Farkash |
Letnica rojstva: 1952. Kraj rojstva: Al Baida, Libija. |
Žena Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. |
28.2.2011 |
11. |
SALEH, Bachir |
Letnica rojstva: 1946. Kraj rojstva: Traghen. |
Vodja Gadafijevega kabineta. Tesna povezanost z režimom. |
28.2.2011 |
12. |
TOHAMI, General Khaled |
Letnica rojstva: 1946. Kraj rojstva: Genzur. |
Direktor službe za notranjo varnost. Tesna povezanost z režimom. |
28.2.2011 |
13. |
FARKASH, Mohammed Boucharaya |
Datum rojstva: 1. julij 1949. Kraj rojstva: Al-Baida. |
Direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost. Tesna povezanost z režimom. |
28.2.2011 |
14. |
ZARTI, Mustafa |
Rojen 29. marca 1970, avstrijski državljan (št. potnega lista: P1362998, veljaven od 6. novembra 2006 do 5. novembra 2016). |
Tesno povezan z režimom in namestnik generalnega direktorja libijskega državnega sklada (‚Libyan Investment Authority‘), član odbora v nacionalni naftni družbi (‚National Oil Corporation‘) in podpredsednik ‚First Energy Bank‘ v Bahrajnu. |
10.3.2011 |
15. |
EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou |
|
Generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa (Congrès général du peuple); vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
16. |
AL-MAHMOUDI, Baghdadi |
|
Ministrski predsednik vlade polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
17. |
HIJAZI, Mohamad Mahmoud |
|
Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
18. |
ZLITNI, Abdelhaziz |
Letnica rojstva: 1935. |
Minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
19. |
HOUEJ, Mohamad Ali |
Letnica rojstva: 1949. Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija) |
Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
20. |
AL-GAOUD, Abdelmajid |
|
Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija. |
21.3.2011 |
21. |
AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug |
|
Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
22. |
FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad |
|
Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
23. |
ZIDANE, Mohamad Ali |
|
Minister za promet v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
24. |
KOUSSA, Moussa Mohamad |
|
Minister za zunanje zadeve v vladi polkovnika Gadafija; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3. 2011 |
25. |
MANSOUR, Abdallah |
|
Tesni sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi; nekdanji direktor radiotelevizije; vpleten v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
Subjekti
|
Ime |
Podatki za ugotavljanje identitete |
Razlogi |
Datum uvrstitve na seznam |
|||||||||||
1. |
Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) |
Tajora, Tripoli, Libija ustanovljen z vladnim odlokom št.: 60/2006 (Legislation number: 60/2006 by Libyan General People’s Committee) tel.: +218 21 369 1840, faks: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly |
Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine ter morebiten vir financiranja njegovega režima. |
10.3.2011 |
|||||||||||
2. |
Sklad za ekonomski in socialni razvoj (Fonds de développement économique et social, FDES) |
|
Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima |
21.3.2011 |
|||||||||||
3. |
Libyan Arab African Investment Company – LAAICO |
Spletno mesto: http://www.laaico.com Družba je bila ustanovljena leta 1981.
|
Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima |
21.3.2011 |
|||||||||||
4. |
Sklad Gadafi za dobrodelna združenja in razvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement) |
Kontaktni podatki uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA Telefon: (+218) 214778301 – Faks: (+218) 214778766; e-pošta: info@gicdf.org |
Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima |
21.3.2011 |
|||||||||||
5. |
Sklad Waatassimou (Fondation Waatassimou) |
Sedež v Tripoliju. |
Pod nadzorom režima Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja tega režima |
21.3.2011 |
|||||||||||
6. |
Generalni urad libijske radiotelevizije |
Kontaktni podatki: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; e-pošta: info@ljbc.net |
Z udeležbo v kampanjah dezinformiranja v okviru izvajanja nasilja nad protestniki javno hujskal k sovraštvu in nasilju. |
21.3.2011 |
|||||||||||
7. |
Revolucionarna straža |
|
Vpletena v nasilje nad protestniki. |
21.3.2011 |
|||||||||||
8. |
National Commercial Bank |
|
National Commercial Bank je poslovna banka v Libiji. Ustanovljena je bila leta 1970, sedež pa ima v mestu Al Baida v Libiji. Nahaja se v Tripoliju in Al Baidi in ima podružnice v Libiji. Je v 100-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima. |
21.3.2011 |
|||||||||||
9. |
Gumhouria Bank |
|
Gumhouria Bank je poslovna banka v Libiji. Ustanovljena je bila leta 2008 z združitvijo bank Al Ummah in Gumhouria. Je v 100-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima. |
21.3.2011 |
|||||||||||
10. |
Sahara Bank |
|
Sahara Bank je poslovna banka v Libiji. Je v 81-odstotni državni lasti in morebiten vir financiranja režima. |
21.3.2011 |
|||||||||||
11. |
Azzawia ( Azawiya) Refining |
|
Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima. |
23.3.2011 |
|||||||||||
12. |
Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) |
|
Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima. |
23.3.2011 |
|||||||||||
13. |
Brega |
|
Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima. |
23.3.2011 |
|||||||||||
14. |
Sirte Oil Company |
|
Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima. |
23.3.2011 |
|||||||||||
15. |
Waha Oil Company |
|
Pod nadzorom Moamerja Gadafija in morebiten vir financiranja njegovega režima. |
23.3.2011“ |