This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007D0728(01)
Council Decision of 23 July 2007 appointing Maltese members and alternate members of the Advisory Committee on Social Security for Migrant Workers
Sklep Sveta z dne 23. julija 2007 o imenovanju malteških članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov
Sklep Sveta z dne 23. julija 2007 o imenovanju malteških članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov
UL C 176, 28.7.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.7.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 176/3 |
SKLEP SVETA
z dne 23. julija 2007
o imenovanju malteških članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov
(2007/C 176/03)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (1), in zlasti člena 82 Uredbe,
ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih Svetu posredovale vlade držav članic,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je s Sklepom z dne 22. marca 2007 (2) imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov za obdobje od 22. marca 2007 do 21. marca 2009, razen malteških članov in nadomestnih članov. |
(2) |
Za nezasedena mesta je treba imenovati malteške člane in nadomestne člane – |
SKLENIL:
Edini člen
Za člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov se za obdobje do 21. marca 2009 imenujejo:
I. VLADNI PREDSTAVNIKI
Člani |
Nadomestni člani |
g. Frank MICALLEF |
g. Mark MUSU' |
ga. Shirley SULTANA |
|
II. PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELAVCEV
Člani |
Nadomestni člani |
ga. Margaret MAGRIN |
g. Kevin BONELLO |
g. John BENCINI |
|
III. PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELODAJALCEV
Člani |
Nadomestni člani |
g. Tonio FARRUGIA |
g. Emanuel SAID |
g. Lawrence MIZZI |
|
V Bruslju, 23. julija 2007
Za Svet
Predsednik
L. AMADO
(1) UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1992/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 392, 30.12.2006, str. 1).
(2) UL C 92, 27.4.2007, str. 7.