This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D0586
Council Decision (EU) 2018/586 of 12 April 2018 appointing a member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions
Sklep Sveta (EU) 2018/586 z dne 12. aprila 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Republike Avstrije
Sklep Sveta (EU) 2018/586 z dne 12. aprila 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Republike Avstrije
UL L 98, 18.4.2018, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
18.4.2018 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 98/20 |
SKLEP SVETA (EU) 2018/586
z dne 12. aprila 2018
o imenovanju člana Odbora regij na predlog Republike Avstrije
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga avstrijske vlade,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Christian BUCHMANN je bil 20. junija 2017 s Sklepom Sveta (EU) 2017/1121 (4) ponovno imenovan za člana. |
(2) |
Zaradi konca mandata Christiana BUCHMANNA se je sprostilo mesto člana Odbora regij – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za članico Odbora regij imenuje:
— |
Barbara EIBINGER-MIEDL, Landesrätin in der Steiermärkischen Landesregierung. |
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Luxembourgu, 12. aprila 2018
Za Svet
Predsednik
T. DONCHEV
(1) Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).
(2) Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).
(3) Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).
(4) Sklep Sveta (EU) 2017/1121 z dne 20. junija 2017 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Republike Avstrije (UL L 162, 23.6.2017, str. 54).