This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008D0486
2008/486/EC: Council Decision of 23 June 2008 appointing half of the members of the Management Board of the European Food Safety Authority
2008/486/ES: Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o imenovanju polovice članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane
2008/486/ES: Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o imenovanju polovice članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane
UL L 165, 26.6.2008, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012
26.6.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 165/8 |
SKLEP SVETA
z dne 23. junija 2008
o imenovanju polovice članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane
(2008/486/ES)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 25(1) Uredbe,
ob upoštevanju seznama kandidatov, ki ga je Svetu predložila Komisija,
ob upoštevanju stališč Evropskega parlamenta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Bistvenega pomena je zagotoviti neodvisnost, visoko znanstveno kakovost, preglednost in učinkovitost Evropske agencije za varnost hrane. Prav tako je nujno potrebno sodelovanje z državami članicami. |
(2) |
Polovica članov upravnega odbora Agencije bo 30. junija 2008 končala svoj mandat. |
(3) |
Na podlagi dokumentacije, ki jo je predložila Komisija, in ob upoštevanju stališč, ki jih je podal Evropski parlament, so bile preučene kandidature za imenovanje sedmih novih članov upravnega odbora. Cilj imenovanja je zagotavljanje najvišjih standardov strokovne usposobljenosti, širokega izbora ustreznega strokovnega znanja, na primer v vodstvu in javni upravi, ter najširšo možno geografsko porazdelitev znotraj Unije. |
(4) |
Trije izmed teh članov bi morali izhajati iz organizacij, ki zastopajo potrošnike in druge interese v živilski verigi – |
SKLENIL:
Člen 1
Za obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2012 se imenujejo naslednji člani upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane:
— |
Davies, Sue (2) |
— |
Facelli, Piergiuseppe |
— |
Horst, Matthias (2) |
— |
Pogačnik, Milan |
— |
Ruprich, Jiří |
— |
Turunen, Sinikka (2) |
— |
Url, Bernhard. |
Člen 2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Luxembourgu, 23. junija 2008
Za Svet
Predsednik
I. JARC
(1) UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2002/2008 (UL L 60, 5.3.2008, str. 17).
(2) Član, ki izhaja iz organizacij, ki zastopajo potrošnike in druge interese v živilski verigi.