This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2012/343/02
Assignment of Judges to Chambers
Razporeditev sodnikov v senate
Razporeditev sodnikov v senate
UL C 343, 10.11.2012, p. 2–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 343/2 |
Razporeditev sodnikov v senate
2012/C 343/02
Na občni seji Splošnega sodišča je bilo 9. oktobra 2012 po nastopu funkcije sodnika E. Buttigiega odločeno, da se spremenijo sklepi Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2010, (1)26. oktobra 2010, (2)29. novembra 2010, (3)20. septembra 2011, (4)25. novembra 2011, (5)16. maja 2012 (6) in 17. septembra 2012 (7) o razporeditvi sodnikov v senate.
Za obdobje od 9. oktobra 2012 do 31. avgusta 2013 so sodniki razporejeni v senate tako:
|
Prvi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: J. Azizi, predsednik senata, I. Labucka, sodnica, S. Frimodt Nielsen, D. Gratsias, sodnika, M. Kančeva, sodnica, in E. Buttigieg, sodnik. |
|
Prvi senat v sestavi treh sodnikov: J. Azizi, predsednik senata,
|
|
Drugi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: N. J. Forwood, predsednik senata, F. Dehousse, sodnik, I. Wiszniewska-Białecka, sodnica, M. Prek in J. Schwarcz, sodnika. |
|
Drugi senat v sestavi treh sodnikov:
|
|
Tretji razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: O. Czúcz, predsednik senata, I. Labucka, sodnica, S. Frimodt Nielsen, D. Gratsias, sodnika, M. Kančeva, sodnica, in E. Buttigieg, sodnik. |
|
Tretji senat v sestavi treh sodnikov:
|
|
Četrti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: I. Pelikánová, predsednica senata, V. Vadapalas, sodnik, K. Jürimäe, sodnica, K. O’Higgins in M. van der Woude, sodnika. |
|
Četrti senat v sestavi treh sodnikov:
|
|
Peti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: S. Papasavvas, predsednik senata, V. Vadapalas, sodnik, K. Jürimäe, sodnica, K. O’Higgins in M. van der Woude, sodnika. |
|
Peti senat v sestavi treh sodnikov:
|
|
Šesti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: H. Kanninen, predsednik senata, M. E. Martins Ribeiro, sodnica, N. Wahl, S. Soldevila Fragoso, A. Popescu in G. Berardis, sodniki. |
|
Šesti senat v sestavi treh sodnikov: H. Kanninen, predsednik senata,
|
|
Sedmi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: A. Dittrich, predsednik senata, F. Dehousse, sodnik, I. Wiszniewska-Białecka, sodnica, M. Prek in J. Schwarcz, sodnika. |
|
Sedmi senat v sestavi treh sodnikov:
|
|
Osmi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov: L. Truchot, predsednik senata, M. E. Martins Ribeiro, sodnica, N. Wahl, S. Soldevila Fragoso, A. Popescu in G. Berardis, sodniki. |
|
Osmi senat v sestavi treh sodnikov:
|
Za obdobje od 9. oktobra 2012 do 31. avgusta 2013:
— |
v prvem razširjenem senatu bodo s predsednikom senata pri razširjeni sestavi zasedali preostala sodnika iz prvega senata, ki mu je bila zadeva prvotno dodeljena, četrti sodnik iz tega senata in en sodnik iz tretjega senata v sestavi treh sodnikov. Zadnji, ki ni predsednik senata, se določi po vrstnem redu iz člena 6 Poslovnika Splošnega sodišča; |
— |
v tretjem razširjenem senatu bodo s predsednikom senata pri razširjeni sestavi zasedali preostala sodnika iz tretjega senata, ki mu je bila zadeva prvotno dodeljena, in dva sodnika iz prvega senata, v katerega so razporejeni štirje sodniki. Zadnja, od katerih ni nobeden predsednik senata, se določita po vrstnem redu iz člena 6 Poslovnika Splošnega sodišča; |
— |
v šestem razširjenem senatu bodo s predsednikom senata pri razširjeni sestavi zasedali preostala sodnika iz šestega senata, ki mu je bila zadeva prvotno dodeljena, četrti sodnik iz tega senata in en sodnik iz osmega senata v sestavi treh sodnikov. Zadnji, ki ni predsednik senata, se določi po vrstnem redu iz člena 6 Poslovnika Splošnega sodišča; |
— |
v osmem razširjenem senatu bodo s predsednikom senata pri razširjeni sestavi zasedali preostala sodnika iz osmega senata, ki mu je bila zadeva prvotno dodeljena, in dva sodnika iz šestega senata, v katerega so razporejeni štirje sodniki. Zadnja, od katerih ni nobeden predsednik senata, se določita po vrstnem redu iz člena 6 Poslovnika Splošnega sodišča; |
— |
v prvem in šestem senatu treh sodnikov predsednik senata zaseda zaporedno bodisi s sodnikoma, navedenima v točki (a), bodisi s sodnikoma, navedenima v točki (b), bodisi s sodnikoma, navedenima v točki (c), odvisno od sestave, iz katere je poročevalec. V zadevah, v katerih je predsednik senata poročevalec, predsednik senata zaseda izmenično s sodnikoma vsake od teh sestav glede na vrstni red vpisa zadev, pri čemer pa se upošteva njihova medsebojna povezanost. |
(1) UL C 288, 23.10.2010, str. 2.
(2) UL C 317, 20.11.2010, str. 5.
(3) UL C 346, 18.12.2010, str. 2.
(4) UL C 305, 15.10.2011, str. 2.
(5) UL C 370, 17.12.2011, str. 5.
(6) UL C 174, 16.6.2012, str. 2.
(7) UL C 311, 13.10.2012, str. 2.