This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019D1815
Council Decision (EU) 2019/1815 of 24 October 2019 appointing two members and three alternate members, proposed by the Republic of Slovenia, of the Committee of the Regions
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1815 z 24. októbra 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a traja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Slovinskou republikou
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1815 z 24. októbra 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a traja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Slovinskou republikou
ST/12719/2019/INIT
Ú. v. EÚ L 278, 30.10.2019, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2019
30.10.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 278/12 |
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1815
z 24. októbra 2019,
ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a traja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Slovinskou republikou
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,
so zreteľom na návrh slovinskej vlády,
keďže:
(1) |
Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. |
(2) |
V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Petra BOSSMANA a pani Andreje POTOČNIKOVEJ sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov. |
(3) |
V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Mojce ČEMASOVEJ STJEPANOVIČOVEJ, pani Tanje VINDIŠOVEJ FURMANOVEJ a pána Mirana SENČARA sa uvoľnili tri miesta náhradníkov Výboru regiónov, |
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:
a) |
za členov:
|
b) |
za náhradníkov:
|
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
V Luxemburgu 24. októbra 2019
Za Radu
predsedníčka
A.-K. PEKONEN
(1) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).