This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D0651
Council Decision (EU) 2017/651 of 3 April 2017 appointing a member, proposed by the Kingdom of the Netherlands, of the Committee of the Regions
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/651 z 3. apríla 2017, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Holandským kráľovstvom
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/651 z 3. apríla 2017, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Holandským kráľovstvom
Ú. v. EÚ L 92, 6.4.2017, p. 99–99
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
6.4.2017 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 92/99 |
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/651
z 3. apríla 2017,
ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Holandským kráľovstvom
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,
so zreteľom na návrh holandskej vlády,
keďže:
(1) |
Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3) ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. |
(2) |
V dôsledku skončenia mandátu, na základe ktorého bola navrhnutá pani A. (Annemiek) JETTEN (Mayor of Sluis), sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov, |
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa za členku Výboru regiónov vymenúva:
— |
pani A. (Annemiek) JETTEN, Mayor of the municipality of Vlaardingen (zmena mandátu). |
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
V Luxemburgu 3. apríla 2017
Za Radu
predseda
R. GALDES
(1) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).