This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0614(01)
Council Decision of 12 June 2014 appointing the members and alternate members of the Governing Board of the European Agency for Safety and Health at Work for Lithuania and Malta
Decizia Consiliului din 12 iunie 2014 de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru Lituania și Malta
Decizia Consiliului din 12 iunie 2014 de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru Lituania și Malta
JO C 182, 14.6.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2016
14.6.2014 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 182/14 |
DECIZIA CONSILIULUI
din 12 iunie 2014
de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru Lituania și Malta
2014/C 182/03
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea unei Agenții Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (1), în special articolul 8,
având în vedere lista candidaților prezentată Consiliului de către guvernele statelor membre și de către organizațiile lucrătorilor și patronale,
având în vedere listele membrilor și supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă,
întrucât:
(1) |
Prin decizia sa din 2 decembrie 2013 (2), Consiliul a numit membrii și membrii supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru perioada care se încheie la 7 noiembrie 2016. |
(2) |
Organizația lucrătorilor ETUC și organizația patronală BUSINESSEUROPE au prezentat candidaturi pentru ocuparea mai multor posturi vacante, |
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Următoarele persoane sunt numite în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru perioada care se încheie la 7 noiembrie 2016:
II. REPREZENTANȚI AI ORGANIZAȚIILOR LUCRĂTORILOR
Țară |
Membru |
Supleant |
Lituania |
Doamna Inga RUGINIENĖ |
Domnul Petras GRĖBLIAUSKAS |
III. REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR PATRONALE
Țară |
Membru |
Supleant |
Lituania |
Domnul Vaidotas LEVICKIS |
Domnul Jonas GUZAVIČIUS |
Malta |
Domnul Andrew Agius MUSCAT |
Domnul John SCICLUNA |
Articolul 2
Consiliul va numi membrii și membrii supleanți încă nenominalizați la o dată ulterioară.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Adoptată la Luxemburg, 12 iunie 2014.
Pentru Consiliu
Președintele
Y. MANIATIS
(1) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(2) Decizia Consiliului din 2 decembrie 2013 de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (JO C 360, 10.12.2013, p. 8).