This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D1127(02)
Council Decision of 22 November 2010 appointing the members and alternate members of the Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Decisão do Conselho, de 22 de Novembro de 2010 , que nomeia os membros efectivos e os membros suplentes do Conselho de Direcção da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
Decisão do Conselho, de 22 de Novembro de 2010 , que nomeia os membros efectivos e os membros suplentes do Conselho de Direcção da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
JO C 322 de 27.11.2010, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2013
27.11.2010 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 322/8 |
DECISÃO DO CONSELHO
de 22 de Novembro de 2010
que nomeia os membros efectivos e os membros suplentes do Conselho de Direcção da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
2010/C 322/03
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1365/75 do Conselho, de 26 de Maio de 1975, relativo à criação da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (1), nomeadamente o artigo 6.o,
Tendo em conta as listas de candidatos apresentadas ao Conselho pelos Governos dos Estados-Membros e pelas organizações laborais e patronais,
Considerando o seguinte:
(1) |
Por decisão de 19 de Novembro de 2007 (2), o Conselho nomeou os membros efectivos e os membros suplentes do Conselho de Administração da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, pelo período de 1 de Dezembro de 2007 a 30 de Novembro de 2010. |
(2) |
Deverão ser nomeados, por um período de três anos, os membros efectivos e os membros suplentes do referido Conselho de Direcção que representam os Governos dos Estados-Membros, as organizações laborais e as organizações patronais. |
(3) |
Compete à Comissão nomear os seus próprios representantes no Conselho de Direcção, |
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:
Artigo 1.o
São nomeados membros efectivos e membros suplentes do Conselho de Direcção da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, pelo período de 1 de Dezembro de 2010 a 30 de Novembro de 2013:
I. REPRESENTANTES DOS GOVERNOS
País |
Efectivos |
Suplentes |
Bélgica |
Michel DE GOLS |
Jan BATEN |
Bulgária |
Dragomir DRAGANOV |
Teodora DEMIREVA |
República Checa |
Vlastimil VÁŇA |
Martina KAJÁNKOVÁ |
Dinamarca |
Lone HENRIKSEN |
Lisbet MØLLER NIELSEN |
Alemanha |
Andreas HORST |
Sebastian JOBELIUS |
Estónia |
Märt MASSO |
Ester RÜNKLA |
Irlanda |
Paul CULLEN |
|
Grécia |
Stamatia PISSIMISSI |
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS |
Espanha |
María de MINGO CORRAL |
José ZAPATERO RANZ |
França |
Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU |
Marie-Soline CHOMEL |
Itália |
|
|
Chipre |
Orestis MESSIOS |
Yiota KAMBOURIDOU |
Letónia |
Ineta TĀRE |
Ineta VJAKSE |
Lituânia |
Rita SKREBIŠKIENĖ |
Evaldas BACEVIČIUS |
Luxemburgo |
|
|
Hungria |
|
|
Malta |
|
|
Países Baixos |
Lauris BEETS |
Martin BLOMSMA |
Áustria |
Andreas SCHALLER |
Petra HRIBERNIG |
Polónia |
Jerzy CIECHAŃSKI |
Joanna MACIEJEWSKA |
Portugal |
José Luís FORTE |
Fernando RIBEIRO LOPES |
Roménia |
Sorin Ioan BOTEZATU |
Liana Ramona MOSTENESCU |
Eslovénia |
Vladka KOMEL |
Metka ŠTOKA-DEBEVEC |
Eslováquia |
|
|
Finlândia |
Pirjo HARJUNEN |
Antti NÄRHINEN |
Suécia |
Per NYSTRÖM |
Åsa FORSSELL |
Reino Unido |
|
|
II. REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES LABORAIS
País |
Efectivos |
Suplentes |
Bélgica |
Herman FONCK |
François PHILIPS |
Bulgária |
Keti KOYNAKOVA |
Ivan KOKALOV |
República Checa |
Hana MÁLKOVÁ |
Tomáš PAVELKA |
Dinamarca |
Ole PRASZ |
|
Alemanha |
Dieter POUGIN |
Friederike POSSELT |
Estónia |
Kalle KALDA |
Kadi ALATALU |
Irlanda |
Sally Anne KINAHAN |
Liam BERNEY |
Grécia |
|
|
Espanha |
Antonia RAMOS |
Ramón BAEZA |
França |
Emmanuel COUVREUR |
|
Itália |
Uliano STENDARDI |
Giulia BARBUICCI |
Chipre |
Nicolaos EPISTITHIOU |
Andreas MATSAS |
Letónia |
Ruta PORNIECE |
Linda ROMELE |
Lituânia |
Kristina KRUPAVIČIENĖ |
Danutė ŠLIONSKIENĖ |
Luxemburgo |
Viviane GOERGEN |
René PIZZAFERRI |
Hungria |
Erzsébet HANTI |
|
Malta |
William PORTELLI |
|
Países Baixos |
Erik PENTENGA |
Leon MEIJER |
Áustria |
Karin ZIMMERMANN |
Sonja FREITAG |
Polónia |
Bogdan OLSZEWSKI |
Piotr OSTROWSKI |
Portugal |
Vítor Manuel Vicente COELHO |
Armando FARIAS |
Roménia |
Cecilia GOSTIN |
|
Eslovénia |
Pavle VRHOVEC |
Maja KONJAR |
Eslováquia |
Erik MACÁK |
Margita DÖMÉNYOVÁ |
Finlândia |
Juha ANTILA |
Leila KURKI |
Suécia |
Mats ESSEMYR |
Sten GELLERSTEDT |
Reino Unido |
Hugh ROBERTSON |
Elena CRASTA |
III. REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES PATRONAIS
País |
Efectivos |
Suplentes |
Bélgica |
Kris DE MEESTER |
Roland WAEYAERT |
Bulgária |
Dimiter BRANKOV |
Nikola ZIKATANOV |
República Checa |
Vladimíra DRBALOVÁ |
Pavla BŘEČKOVÁ |
Dinamarca |
Benjamin HOLST |
Nils Juhl ANDREASEN |
Alemanha |
Lutz MÜHL |
Renate HORNUNG-DRAUS |
Estónia |
Eve PÄÄRENDSON |
Tarmo KRIIS |
Irlanda |
Brendan McGINTY |
Eamonn McCOY |
Grécia |
Rena BARDANI |
Christina GEORGANTA |
Espanha |
Miguel CANALES GUTIÉRREZ |
Rosario ESCOLAR POLO |
França |
Emmanuel JAHAN |
Emmanuel JULIEN |
Itália |
Stefania ROSSI |
Paola ASTORRI |
Chipre |
Lena PANAYIOTOU |
Polyvios POLYVIOU |
Letónia |
Eduards FILIPPOVS |
Anita LICE |
Lituânia |
Andrius GUZAVIČIUS |
Dovilė BAŠKYTĖ |
Luxemburgo |
Pierre OESCH |
Magalie LYSIAK |
Hungria |
Antal CSUPORT |
Istvan KOMOROCZKI |
Malta |
Santo PORTERA |
|
Países Baixos |
W. M. J. M. VAN MIERLO |
Gerard A. M. VAN DER GRIND |
Áustria |
Ruth LIST |
Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF |
Polónia |
Piotr SARNECKI |
Adam AMBROZIK |
Portugal |
Marcelino PENA E COSTA |
António VERGUEIRO |
Roménia |
|
|
Eslovénia |
Tatjana PAJNKIHAR |
Igor ANTAUER |
Eslováquia |
Martin HOŠTÁK |
Viola KROMEROVÁ |
Finlândia |
Seppo SAUKKONEN |
Anu SAJAVAARA |
Suécia |
Sverker RUDEBERG |
Niklas BECKMAN |
Reino Unido |
Neil CARBERRY |
Ben DIGBY |
Artigo 2.o
Os membros efectivos e membros suplentes ainda não designados serão nomeados pelo Conselho em data posterior.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua adopção.
Feito em Bruxelas, em 22 de Novembro de 2010.
Pelo Conselho
O Presidente
S. VANACKERE
(1) JO L 139 de 30.5.1975, p. 1.
(2) JO C 282 de 24.11.2007, p. 10.