This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0313(01)
Council Decision of 11 March 2014 appointing four United Kingdom members of the Committee of the Regions
Decisão do Conselho, de 11 de março de 2014 , que nomeia quatro membros do Reino Unido do Comité das Regiões
Decisão do Conselho, de 11 de março de 2014 , que nomeia quatro membros do Reino Unido do Comité das Regiões
JO C 74 de 13.3.2014, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014D0313(01)R(01) | (FR) |
13.3.2014 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 74/1 |
DECISÃO DO CONSELHO
de 11 de março de 2014
que nomeia quatro membros do Reino Unido do Comité das Regiões
2014/C 74/01
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 305.o,
Tendo em conta a proposta do Governo do Reino Unido,
Considerando o seguinte:
(1) |
Em 22 de dezembro de 2009 e 18 de janeiro de 2010, o Conselho adotou as Decisões 2009/1014/UE e 2010/29/UE que nomeiam membros e suplentes do Comité das Regiões para o período compreendido entre 26 de janeiro de 2010 e 25 de janeiro de 2015 (1). |
(2) |
Vagaram quatro lugares de membro do Comité das Regiões na sequência da cessação dos mandatos de Doris ANSARI, Sir Simon DAY, David PARSONS e Francie MOLLOY, |
ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
Artigo 1.o
São nomeados membros do Comité das Regiões pelo período remanescente do mandato, a saber, até 25 de janeiro de 2015:
— |
Megan FEARON, Member of the Legislative Assembly (MLA) of Northern Ireland |
— |
Andrew LEWER, Councillor, Derbyshire County Council |
— |
Jill SHORTLAND, Councillor, Somerset County Council |
— |
Harvey SIGGS, Councillor, Somerset County Council. |
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua adoção.
Feito em Bruxelas, em 11 de março de 2014.
Pelo Conselho
O Presidente
I. STOURNARAS
(1) JO L 348 de 29.12.2009, p. 22, e JO L 12 de 19.1.2010, p. 11.