This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D1127(02)
Council Decision of 22 November 2010 appointing the members and alternate members of the Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Dz.U. C 322 z 27.11.2010, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2013
27.11.2010 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 322/8 |
DECYZJA RADY
z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
2010/C 322/03
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (1), w szczególności jego art. 6,
uwzględniając listy kandydatów przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
Na mocy decyzji z dnia 19 listopada 2007 r. (2) Rada mianowała członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na okres od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 30 listopada 2010 r. |
(2) |
Członkowie Rady Zarządzającej i zastępcy członków, reprezentujący rządy państw członkowskich oraz organizacje pracowników i organizacje pracodawców, powinni zostać mianowani na okres trzech lat. |
(3) |
Komisja mianuje swoich przedstawicieli do Rady Zarządzającej, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na okres od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2013 r.:
I. PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Michel DE GOLS |
Jan BATEN |
Bułgaria |
Dragomir DRAGANOW |
Teodora DEMIREWA |
Republika Czeska |
Vlastimil VÁŇA |
Martina KAJÁNKOVÁ |
Dania |
Lone HENRIKSEN |
Lisbet MØLLER NIELSEN |
Niemcy |
Andreas HORST |
Sebastian JOBELIUS |
Estonia |
Märt MASSO |
Ester RÜNKLA |
Irlandia |
Paul CULLEN |
|
Grecja |
Stamatia PISSIMISSI |
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS |
Hiszpania |
María de MINGO CORRAL |
José ZAPATERO RANZ |
Francja |
Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU |
Marie-Soline CHOMEL |
Włochy |
|
|
Cypr |
Orestis MESSIOS |
Yiota KAMBOURIDOU |
Łotwa |
Ineta TĀRE |
Ineta VJAKSE |
Litwa |
Rita SKREBIŠKIENĖ |
Evaldas BACEVIČIUS |
Luksemburg |
|
|
Węgry |
|
|
Malta |
|
|
Niderlandy |
Lauris BEETS |
Martin BLOMSMA |
Austria |
Andreas SCHALLER |
Petra HRIBERNIG |
Polska |
Jerzy CIECHAŃSKI |
Joanna MACIEJEWSKA |
Portugalia |
José Luís FORTE |
Fernando RIBEIRO LOPES |
Rumunia |
Sorin Ioan BOTEZATU |
Liana Ramona MOSTENESCU |
Słowenia |
Vladka KOMEL |
Metka ŠTOKA-DEBEVEC |
Słowacja |
|
|
Finlandia |
Pirjo HARJUNEN |
Antti NÄRHINEN |
Szwecja |
Per NYSTRÖM |
Åsa FORSSELL |
Zjednoczone Królestwo |
|
|
II. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Herman FONCK |
François PHILIPS |
Bułgaria |
Keti KOJNAKOWA |
Iwan KOKAŁOW |
Republika Czeska |
Hana MÁLKOVÁ |
Tomáš PAVELKA |
Dania |
Ole PRASZ |
|
Niemcy |
Dieter POUGIN |
Friederike POSSELT |
Estonia |
Kalle KALDA |
Kadi ALATALU |
Irlandia |
Sally Anne KINAHAN |
Liam BERNEY |
Grecja |
|
|
Hiszpania |
Antonia RAMOS |
Ramón BAEZA |
Francja |
Emmanuel COUVREUR |
|
Włochy |
Uliano STENDARDI |
Giulia BARBUICCI |
Cypr |
Nicolaos EPISTITHIOU |
Andreas MATSAS |
Łotwa |
Ruta PORNIECE |
Linda ROMELE |
Litwa |
Kristina KRUPAVIČIENĖ |
Danutė ŠLIONSKIENĖ |
Luksemburg |
Viviane GOERGEN |
René PIZZAFERRI |
Węgry |
Erzsébet HANTI |
|
Malta |
William PORTELLI |
|
Niderlandy |
Erik PENTENGA |
Leon MEIJER |
Austria |
Karin ZIMMERMANN |
Sonja FREITAG |
Polska |
Bogdan OLSZEWSKI |
Piotr OSTROWSKI |
Portugalia |
Vítor Manuel Vicente COELHO |
Armando FARIAS |
Rumunia |
Cecilia GOSTIN |
|
Słowenia |
Pavle VRHOVEC |
Maja KONJAR |
Słowacja |
Erik MACÁK |
Margita DÖMÉNYOVÁ |
Finlandia |
Juha ANTILA |
Leila KURKI |
Szwecja |
Mats ESSEMYR |
Sten GELLERSTEDT |
Zjednoczone Królestwo |
Hugh ROBERTSON |
Elena CRASTA |
III. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Kris DE MEESTER |
Roland WAEYAERT |
Bułgaria |
Dimiter BRANKOW |
Nikoła ZIKATANOW |
Republika Czeska |
Vladimíra DRBALOVÁ |
Pavla BŘEČKOVÁ |
Dania |
Benjamin HOLST |
Nils Juhl ANDREASEN |
Niemcy |
Lutz MÜHL |
Renate HORNUNG-DRAUS |
Estonia |
Eve PÄÄRENDSON |
Tarmo KRIIS |
Irlandia |
Brendan McGINTY |
Eamonn McCOY |
Grecja |
Rena BARDANI |
Christina GEORGANTA |
Hiszpania |
Miguel CANALES GUTIÉRREZ |
Rosario ESCOLAR POLO |
Francja |
Emmanuel JAHAN |
Emmanuel JULIEN |
Włochy |
Stefania ROSSI |
Paola ASTORRI |
Cypr |
Lena PANAYIOTOU |
Polyvios POLYVIOU |
Łotwa |
Eduards FILIPPOVS |
Anita LICE |
Litwa |
Andrius GUZAVIČIUS |
Dovilė BAŠKYTĖ |
Luksemburg |
Pierre OESCH |
Magalie LYSIAK |
Węgry |
Antal CSUPORT |
Istvan KOMOROCZKI |
Malta |
Santo PORTERA |
|
Niderlandy |
W. M. J. M. VAN MIERLO |
Gerard A. M. VAN DER GRIND |
Austria |
Ruth LIST |
Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF |
Polska |
Piotr SARNECKI |
Adam AMBROZIK |
Portugalia |
Marcelino PENA E COSTA |
António VERGUEIRO |
Rumunia |
|
|
Słowenia |
Tatjana PAJNKIHAR |
Igor ANTAUER |
Słowacja |
Martin HOŠTÁK |
Viola KROMEROVÁ |
Finlandia |
Seppo SAUKKONEN |
Anu SAJAVAARA |
Szwecja |
Sverker RUDEBERG |
Niklas BECKMAN |
Zjednoczone Królestwo |
Neil CARBERRY |
Ben DIGBY |
Artykuł 2
Członków i zastępców członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2010 r.
W imieniu Rady
S. VANACKERE
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.
(2) Dz.U. C 282 z 24.11.2007, s. 10.