This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2013/215/02
Conduct of the activity of the General Court between 1 and 16 September 2013
Funkcjonowanie Sądu w dniach 1 - 16 września 2013 r.
Funkcjonowanie Sądu w dniach 1 - 16 września 2013 r.
Dz.U. C 215 z 27.7.2013, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 215/2 |
Funkcjonowanie Sądu w dniach 1-16 września 2013 r.
2013/C 215/02
Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 4 lipca 2013 r. Sąd postanowił, że nowi członkowie Sądu złożą ślubowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości dopiero w dniu 16 września 2013 r. oraz że w związku z tym, zgodnie z art. 5 akapit trzeci statutu Trybunału Sprawiedliwości, do czasu podjęcia obowiązków przez nowych członków Sądu:
— |
obowiązki prezesa Sądu będą wykonywane przez Prezesa M. Jaegera; |
— |
obowiązki prezesów izb w składzie pięciu sędziów i w składzie trzech sędziów będą wykonywane przez prezesów izb: J. Aziziego, N.J. Forwooda, O. Czúcza, przez prezes izby I. Pelikánovą, przez prezesów izb S. Papasavvasa, A. Dittrich, L. Truchota H. Kanninena; |
— |
nadal będą obowiązywać decyzje z dnia 14 września 2010 r. w sprawie organizacji Sądu (Dz.U. C 288, s. 2), w sprawie pełnego składu Sądu i w sprawie składu wielkiej izby (Dz.U. C 288, s. 4), decyzja z dnia 20 września 2010 r. o przydziale sędziów do izb, zmieniona ostatecznie w dniu 4 lipca 2013 r. (Dz.U. C 215, s. 2), decyzje z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów przedzielania spraw do izb i w sprawie składu izby do spraw odwołań (Dz.U. C 232, s. 2) oraz decyzja z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych. |