This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0219
Commission Regulation (EC) No 219/2008 of 11 March 2008 amending Council Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi
Dz.U. L 68 z 12.3.2008, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; Uchylona w sposób domniemany przez 32010R0961
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007R0423 | Zastąpienie | załącznik 4 | 12/03/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32010R0961 | 27/10/2010 |
12.3.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 68/5 |
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 219/2008
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. c),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zawiera wykaz osób, podmiotów i organów, wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, których środki finansowe i zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia. |
(2) |
W dniu 3 marca 2008 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zmianie wykazu osób, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik IV. |
(3) |
W art. 8 lit. a), 9 oraz 11 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 423/2007 odwołano się do daty wskazania takiej osoby, takiego podmiotu lub organu przez Komitet ds. Sankcji, Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Radę. Do każdego wpisu w wykazie należy więc dodać właściwą datę. |
(4) |
W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono niezwłocznie wejść w życie, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU
Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych
(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 116/2008 (Dz.U. L 35 z 9.2.2008, s. 1).
ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK IV
Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 1
A. Osoby prawne, podmioty i organy
(1) |
Abzar Boresh Kaveh Co. (znana także jako BK Co.). Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: zaangażowana w produkcję elementów do wirówek. |
(2) |
Grupa Zakładów Produkcji Amunicji i Zakładów Metalurgicznych (znana także jako: a) GZPAZM; b) Grupa Zakładów Produkcji Amunicji). Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: a) GZPAZM kontroluje kompleks 7th of Tir; b) GZPAZM stanowi własność i jest kontrolowana przez Organizację Przemysłu Obronnego (OPO). |
(3) |
Irańska Organizacja Energii Atomowej (IOEA). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(4) |
Banki Sepah i Sepah International. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: Bank Sepah wspiera Organizację Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA) oraz jej podmioty zależne, w tym grupę przemysłową Shahid Hemmat i grupę przemysłową Shahid Bagheri. |
(5) |
Spółki Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: a) podmiot zależny od spółek Saccal System; b) spółka ta usiłowała nabyć towary wrażliwe, wskazane w rezolucji nr 1737 (2006). |
(6) |
Grupa przemysłowa prowadząca działalność w zakresie pocisków samosterujących dalekiego zasięgu (znana także jako grupa przemysłowa prowadząca działalność w zakresie morskich pocisków obronnych). Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(7) |
Organizacja Przemysłu Obronnego (OPO). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) nadrzędny podmiot kontrolowany przez MOLSZ, którego niektóre podmioty zależne były zaangażowane w program produkcji elementów do wirówek oraz w program budowy pocisków; b) zaangażowana w irański program jądrowy. |
(8) |
Spółka Electro Sanam (znana także jako: a) E. S. Co.; b) E. X. Co.). Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: spółka „parawan” dla OSLA, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
(9) |
Ośrodek Wytwarzania i Badań nad Paliwem Jądrowym oraz Ośrodek Technologii Jądrowych w Isfahanie. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: ośrodki stanowią część przedsiębiorstwa wytwarzania i zaopatrzenia w paliwo jądrowe należącego do Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (IOEA). |
(10) |
Grupa technologiczna Ettehad. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: spółka „parawan” dla OSLA, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
(11) |
Grupa przemysłowa Fajr. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) wcześniej znana jako zakład wytwarzania sprzętu precyzyjnego; b) podmiot zależny od OSLA; c) zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
(12) |
Farayand Technique. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego (program w zakresie wirówek); b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. |
(13) |
Przemysłowe Fabryki Maszyn Precyzyjnych (znane także jako Zakłady Oprzyrządowania). Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: wykorzystywane przez OSLA w niektórych próbach nabycia. |
(14) |
Jabber Ibn Hayan. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: laboratorium IOEA zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego. |
(15) |
Joza Industrial Co. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: spółka „parawan” dla OSLA, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
(16) |
Kala-Electric (zwany również jako Kalaye Electric). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) dostawca obsługujący pilotażowy zakład wzbogacania uranu w Natanz; b) zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(17) |
Ośrodek Badań Jądrowych w Karadżu. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: cześć działu badań IOEA. |
(18) |
Spółka Kavoshyar. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: spółka zależna IOEA. |
(19) |
Chorasańskie Zakłady Przemysłu Metalurgicznego. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: a) podmiot zależny Grupy Zakładów Produkcji Amunicji (GZPAZM), zależny od OPO; b) zaangażowane w produkcję elementów do wirówek. |
(20) |
Spółka energetyczna Mesbah. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) dostawca reaktora badawczego A40 w Araku; b) zaangażowana w realizację irackiego programu jądrowego. |
(21) |
Przedsiębiorstwo wyrobu baterii Niru. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: a) podmiot zależny OPO; b) pełni funkcję producenta jednostek zasilających na potrzeby irańskiego wojska, w tym systemów rakietowych. |
(22) |
Spółka energetyczna Novin (znana także jako Pars Novin). Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: działa w ramach IOEA. |
(23) |
Zakłady przemysłu chemicznego Parchin. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: podmiot zależny OPO. |
(24) |
Spółka usługowa Pars Aviation. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: zajmuje się konserwacją samolotów. |
(25) |
Spółka Pars Trash. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego (program w zakresie wirówek); b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. |
(26) |
Zakłady przemysłu energetycznego Pishgam (Pioneer). Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: uczestniczyły w budowie zakładu konwersji uranu (ZKU) w Isfahanie. |
(27) |
Zakłady przemysłu lotniczego Qods. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: przedsiębiorstwo wytwarzające bezzałogowe statki powietrzne, spadochrony, paralotnie, motolotnie itd. |
(28) |
Grupa przemysłowa Sanam. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: podmiot zależny OPO. |
(29) |
Przedsiębiorstwo zaopatrzenia w wyposażenie ochronne. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: spółka „parawan” dla OSLA, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
(30) |
7th of Tir (Kompleks im. Siódmego Dnia Miesiąca Tir). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) podmiot zależny OPO, uznawany powszechnie za podmiot bezpośrednio zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego; b) zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(31) |
Grupa przemysłowa Shahid Bagheri. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) podmiot zależny OPO; b) zaangażowana w irański program budowy pocisków balistycznych. |
(32) |
Grupa przemysłowa Shahid Hemmat. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: a) podmiot zależny OPO; b) zaangażowana w irański program budowy pocisków balistycznych. |
(33) |
Sho’a’ Aviation. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: przedsiębiorstwo wytwarza mikroloty. |
(34) |
Spółka TAMAS. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: a) zaangażowana w działania związane ze wzbogacaniem; b) TAMAS jest podmiotem nadrzędnym w stosunku do czterech podmiotów zależnych, w tym podmiotu zajmującego się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz innego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady. |
(35) |
Grupa przemysłowa Ya Mahdi. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: podmiot zależny OPO. |
B. Osoby fizyczne
(1) |
Fereidoun Abbasi-Davani. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: wysoki rangą naukowiec w Ministerstwie Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MOLSZ), powiązany z Instytutem Fizyki Stosowanej. Bliski współpracownik Mohsena Fakhrizadeha-Mahabadiego. |
(2) |
Dawood Agha-Jani. Stanowisko: dyrektor pilotażowego zakładu wzbogacania uranu w Natanz. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(3) |
Ali Akbar Ahmadian. Stopień wojskowy: wiceadmirał. Stanowisko: dowódca sztabu Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IGR). Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(4) |
Amir Moayyed Alai. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek. |
(5) |
Behman Asgarpour. Stanowisko: dyrektor operacyjny (Arak). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(6) |
Mohammad Fedai Ashiani. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w wytwarzanie węglanu uranylu amonowego oraz w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. |
(7) |
Abbas Rezaee Ashtiani. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: wysoki rangą urzędnik w Urzędzie ds. Poszukiwań i Wydobycia IOEA. |
(8) |
Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Stanowisko: kierownik Wydziału Finansów i Budżetu w Organizacji Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
(9) |
Haleh Bakhtiar. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w produkcję magnezu o stężeniu 99,9 %. |
(10) |
Morteza Behzad. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w produkcję elementów do wirówek. |
(11) |
Ahmad Vahid Dastjerdi. Stanowisko: przewodniczący Organizacji Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
(12) |
Ahmad Derakhshandeh. Stanowisko: przewodniczący i dyrektor zarządzający banku Sepah. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(13) |
Mohammad Eslami. Tytuł naukowy: dr. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: kierownik Instytutu Szkoleniowo-Badawczego Przemysłu Obronnego. |
(14) |
Reza-Gholi Esmaeli. Stanowisko: Kierownik Wydziału Handlu i Spraw Międzynarodowych w Organizacji Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
(15) |
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: wysoki rangą naukowiec MOLSZ, były dyrektor Ośrodka Badań Fizycznych. |
(16) |
Mohammad Hejazi. Stopień wojskowy: generał brygady. Stanowisko: dowódca sił oporu Bassij. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(17) |
Mohsen Hojati. Stanowisko: dyrektor grupy przemysłowej Fajr. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(18) |
Seyyed Hussein Hosseini. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: Urzędnik IOEA zaangażowany w projekt dotyczący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego w Araku. |
(19) |
M. Javad Karimi Sabet. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: prezes spółki energetycznej Novin, wskazanej w rezolucji nr 1747 (2007). |
(20) |
Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Stanowisko: dyrektor grupy przemysłowej Shahid Bagheri. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(21) |
Ali Hajinia Leilabadi. Stanowisko: dyrektor generalny spółki energetycznej Mesbah. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(22) |
Naser Maleki. Stanowisko: dyrektor grupy przemysłowej Shahid Hemmat. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: Naser Maleki jest także urzędnikiem MOLSZ nadzorującym prace w ramach programu budowy pocisków balistycznych Shahab-3. Shahab-3 to model pocisków balistycznych dalekiego zasięgu wykorzystywanych obecnie w Iranie. |
(23) |
Hamid-Reza Mohajerani. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: zaangażowany w zarządzanie produkcją w zakładzie konwersji uranu (ZKU) w Isfahanie. |
(24) |
Jafar Mohammadi. Stanowisko: doradca techniczny przy Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (IOEA) (odpowiedzialny za zarządzanie produkcją zaworów do wirówek). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(25) |
Ehsan Monajemi. Stanowisko: kierownik projektów budowlanych w Natanz. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(26) |
Mohammad Reza Naqdi. Stopień wojskowy: generał brygady. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: były zastępca szefa sztabu sił zbrojnych ds. logistyki i badań przemysłowych/ dowódca państwowej kwatery głównej ds. zwalczania przemytu, zaangażowany w wysiłki mające na celu obejście sankcji nałożonych na mocy rezolucji nr 1737 (2006) i 1747 (2007). |
(27) |
Houshang Nobari. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. |
(28) |
Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Stopień wojskowy: gen. broni. Funkcja: rektor Wyższej Szkoły Technologii Obronnych im. Maleka Ashtara. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: wydział chemii tej szkoły jest związany z MOLSZ i prowadził eksperymenty z berylem. osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(29) |
Mohammad Qannadi. Stanowisko: wiceprzewodniczący IOEA ds. badawczo-rozwojowych. Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
(30) |
Amir Rahimi. Stanowisko: dyrektor Ośrodka Wytwarzania i Badań nad Paliwem Jądrowym w Isfahanie. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: Ośrodek Wytwarzania i Badań nad Paliwem Jądrowym w Isfahanie jest częścią Przedsiębiorstwa Wytwarzania i Zaopatrzenia w Paliwo Jądrowe IOEA, biorącego udział w działaniach związanych ze wzbogacaniem uranu. |
(31) |
Abbas Rashidi. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008 r.). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w prace związane ze wzbogacaniem w Natanz. |
(32) |
Morteza Rezaie. Stopień wojskowy: generał brygady. Stanowisko: zastępca dowódcy IGR. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(33) |
Morteza Safari. Stopień wojskowy: kontradmirał. Stanowisko: dowódca marynarki IGR. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(34) |
Yahya Rahim Safavi. Stopień wojskowy: gen. major. Stanowisko: dowódca IGR (Pasdaran). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego i programu budowy pocisków balistycznych. |
(35) |
Seyed Jaber Safdari. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: dyrektor zakładów wzbogacania uranu w Natanz. |
(36) |
Hosein Salimi. Stopień wojskowy: generał. Stanowisko: dowódca sił powietrznych IGR (Pasdaran). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
(37) |
Qasem Soleimani. Stopień wojskowy: generał brygady. Stanowisko: dowódca oddziałów Qods. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(38) |
Ghasem Soleymani. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: dyrektor zakładu wydobycia uranu w kopalni uranu w Saghand. |
(39) |
Mohammad Reza Zahedi. Stopień wojskowy: generał brygady. Stanowisko: dowódca wojsk lądowych IGR. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. |
(40) |
Generał Zolqadr. Stanowisko: wiceminister spraw wewnętrznych ds. bezpieczeństwa, oficer IGR. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r.” |