This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0313(01)
Council Decision of 11 March 2014 appointing four United Kingdom members of the Committee of the Regions
Decyzja Rady z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków ze Zjednoczonego Królestwa
Decyzja Rady z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków ze Zjednoczonego Królestwa
Dz.U. C 74 z 13.3.2014, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014D0313(01)R(01) | (FR) |
13.3.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 74/1 |
DECYZJA RADY
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków ze Zjednoczonego Królestwa
2014/C 74/01
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,
uwzględniając wniosek rządu Zjednoczonego Królestwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE i 2010/29/UE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. (1). |
(2) |
Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Doris ANSARI, Simona DAYA, Davida PARSONSA i Franciego MOLLOYA, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:
— |
Megan FEARON, Member of the Legislative Assembly (MLA) of Northern Ireland, |
— |
Andrew LEWER, Councillor, Derbyshire County Council, |
— |
Jill SHORTLAND, Councillor, Somerset County Council, |
— |
Harvey SIGGS, Councillor, Somerset County Council. |
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2014 r.
W imieniu Rady
I. STOURNARAS
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22 i Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.