This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52010XG0119(01)
List of appointments made by the Council — November/December 2009 (social field)
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten — November/december 2009 (sociale zaken)
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten — November/december 2009 (sociale zaken)
PB C 12 van 19.1.2010, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.1.2010 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 12/3 |
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten
November/december 2009 (sociale zaken)
2010/C 12/03
Comité |
Einde mandaat |
Bekendmaking in PB |
Vervangen persoon |
Afgetreden/benoemd |
Gewoon lid/Plaatsvervangend lid |
Groep |
Land |
Benoemde persoon |
Verbonden aan |
Datum besluit van de Raad |
Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats |
28.2.2010 |
de heer Robert KANZ |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Werkgevers |
Luxemburg |
de heer Pierre BLAISE |
Médecin-Directeur Service de Santé au Travail de l'Industrie |
22.12.2009 |
|
Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats |
28.2.2010 |
de heer Mario ALVINO |
Afgetreden |
Plaatsvervangend lid |
Regering |
Italië |
de heer Mauro FRANCIOSI |
Ministero del Lavoro |
22.12.2009 |
|
Raadgevend Comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers |
29.3.2011 |
de heer Heinrich BRAUNER |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Werkgevers |
Oostenrijk |
mevrouw Ruth LIST |
Industriellenvereinigung |
22.12.2009 |