This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D0719(02)
Council Decision of 16 July 2018 renewing the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training
Besluit van de Raad van 16 juli 2018 houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Besluit van de Raad van 16 juli 2018 houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
ST/10527/2018/INIT
PB C 253 van 19.7.2018, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2021
19.7.2018 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 253/9 |
BESLUIT VAN DE RAAD
van 16 juli 2018
houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
(2018/C 253/03)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (1), en met name artikel 4,
Gezien de voordrachten die bij de Raad zijn ingediend door de regeringen van de lidstaten voor hun vertegenwoordigers, alsmede door de Commissie voor de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) |
Bij de besluiten van 14 juli 2015 (2) en 14 september 2015 (3) heeft de Raad de leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (het „centrum”) benoemd voor het tijdvak van 18 september 2015 tot en met 17 september 2018. |
(2) |
De leden van de raad van bestuur van het centrum moeten worden benoemd voor een periode van drie jaar, |
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
Tot leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding worden voor het tijdvak van 18 september 2018 tot en met 17 september 2021 benoemd:
I. REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS
België (toerbeurtsysteem) |
Vlaamse Gemeenschap: mevrouw Nathalie VERSTRAETE Franse Gemeenschap: de heer Guibert DEBROUX |
Tsjechië |
mevrouw Marta STARÁ |
Denemarken |
mevrouw Lise Lotte TOFT |
Duitsland |
de heer Peter THIELE |
Estland |
mevrouw Rita SIILIVASK |
Ierland |
mevrouw Selen GUERIN |
Griekenland |
de heer Pafsanias-Andreas PAPAGEORGIOU |
Frankrijk |
mevrouw Nadine NERGUISIAN |
Kroatië |
mevrouw Vesna HRVOJ-ŠIC |
Cyprus |
de heer George PANAYIDES |
Letland |
mevrouw Rūta GINTAUTE-MARIHINA |
Litouwen |
de heer Saulius ZYBARTAS |
Hongarije |
mevrouw Krisztina TOMORNÉ VUJKOV |
Malta |
de heer Vince MAIONE |
Nederland |
de heer Peter van IJSSELMUIDEN |
Oostenrijk |
de heer Eduard STAUDECKER |
Polen |
de heer Piotr BARTOSIAK |
Roemenië |
mevrouw Felicia Ioana SĂNDULESCU |
Slovenië |
mevrouw Slavica ČERNOŠA |
Finland |
de heer Kari NYYSSÖLÄ |
Zweden |
mevrouw Carina LINDÉN |
Verenigd Koninkrijk |
mevrouw Ann MILLER |
II. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES
België |
mevrouw Françoise WIBRIN |
Bulgarije |
mevrouw Yuliya SIMEONOVA |
Tsjechië |
de heer Petr PEČENKA |
Denemarken |
de heer Erik SCHMIDT |
Duitsland |
de heer Mario PATUZZI |
Estland |
mevrouw Kaja TOOMSALU |
Ierland |
de heer Frank VAUGHAN |
Griekenland |
de heer Georgios CHRISTOPOULOS |
Spanje |
de heer Juan-Carlos MORALES |
Frankrijk |
mevrouw Christine SAVANTRE |
Kroatië |
mevrouw Katarina RUMORA |
Italië |
mevrouw Milena MICHELETTI de heer Fabrizio DACREMA (vanaf november 2018) |
Letland |
mevrouw Linda ROMELE |
Luxemburg |
de heer Jean-Claude REDING |
Malta |
mevrouw Elaine GERMANI |
Nederland |
mevrouw Isabel COENEN |
Oostenrijk |
mevrouw Isabelle OURNY |
Polen |
mevrouw Dagmara IWANCIW |
Portugal |
de heer José CORDEIRO |
Slovenië |
mevrouw Sanja LEBAN TROJAR |
Slowakije |
mevrouw Petronela KURAJOVÁ |
Finland |
mevrouw Kirsi RASINAHO |
Zweden |
mevrouw Ann-Sofi SJÖBERG |
Verenigd Koninkrijk |
mevrouw Kirsi-Marja KEKKI |
III. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES
België |
mevrouw Anneleen BETTENS |
Tsjechië |
de heer Miloš RATHOUSKÝ |
Denemarken |
de heer Alex HOOSHIAR |
Duitsland |
mevrouw Barbara DORN |
Estland |
mevrouw Anneli ENTSON |
Ierland |
de heer Tony DONOHOE |
Griekenland |
de heer Christos IOANNOU |
Frankrijk |
mevrouw Siham SAIDI |
Cyprus |
mevrouw Maria STYLIANOU THEODORU |
Letland |
mevrouw Ilona KIUKUCANE |
Hongarije |
mevrouw Adrienn BÁLINT |
Malta |
de heer Joe FARRUGIA |
Oostenrijk |
de heer Gerhard RIEMER |
Polen |
de heer Andrzej STĘPNIKOWSKI |
Portugal |
mevrouw Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES |
Roemenië |
de heer Julian GROPOSILA |
Slovenië |
de heer Simon OGRIZEK |
Slowakije |
de heer Martin HOŠTÁK |
Finland |
mevrouw Mirja HANNULA |
Zweden |
de heer Pär LUNDSTRÖM |
Verenigd Koninkrijk |
de heer Graham LANE |
Artikel 2
De Raad benoemt de nog niet voorgedragen leden op een later tijdstip.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 4
Dit besluit wordt ter kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.
Gedaan te Brussel, 16 juli 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
J. BOGNER-STRAUSS
(1) PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1.
(2) Besluit van de Raad van 14 juli 2015 houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB C 232 van 16.7.2015, blz. 2).
(3) Besluit van de Raad van 14 september 2015 houdende nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB C 305 van 16.9.2015, blz. 2).