This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996D0160
96/160/EC: Commission Decision of 8 February 1996 on the appointment of members of the General Consultative Forum on the Environment (Text with EEA relevance)
96/160/EG: Besluit van de Commissie van 8 februari 1996 houdende benoeming van leden van het Algemeen Raadgevend Forum Milieuzaken (Voor de EER relevante tekst)
96/160/EG: Besluit van de Commissie van 8 februari 1996 houdende benoeming van leden van het Algemeen Raadgevend Forum Milieuzaken (Voor de EER relevante tekst)
PB L 37 van 15.2.1996, p. 33–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/02/1999
96/160/EG: Besluit van de Commissie van 8 februari 1996 houdende benoeming van leden van het Algemeen Raadgevend Forum Milieuzaken (Voor de EER relevante tekst)
Publicatieblad Nr. L 037 van 15/02/1996 blz. 0033 - 0033
BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1996 houdende benoeming van leden van het Algemeen Raadgevend Forum Milieuzaken (Voor de EER relevante tekst) (96/160/EG) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Besluit 93/701/EG van de Commissie van 7 december 1993 betreffende de instelling van een Algemeen Raadgevend Forum Milieuzaken (1), en inzonderheid op artikel 4, Overwegende dat het bij bovengenoemd besluit van de Commissie ingestelde Raadgevend Forum volgens artikel 3 van het besluit uit 32 leden bestaat; Overwegende dat op 7 december 1993 in verband met een laattijdige terugtrekking van een kandidaat slechts 31 leden waren benoemd en er dus nog één lid voor de volledige ambtsperiode van drie jaar moet worden benoemd; Overwegende dat de heer Livanos en de heer Schimmelbusch ontslag hebben genomen en gedurende hun resterende ambtstermijn moeten worden vervangen, BESLUIT: Enig artikel Tot lid van het Algemeen Raadgevend Forum Milieuzaken worden benoemd: Mevrouw Kerstin LÖVGREN, De heer Pekka E. KAUPPI, De heer Jacques KUMMER. Mevrouw Lövgren wordt benoemd voor een volledige ambtstermijn (d. w. z. voor een periode van drie jaar vanaf de datum van dit besluit). De heren Kauppi en Kummer worden benoemd tot 7 december 1996. Gedaan te Brussel, 8 februari 1996. Voor de Commissie Ritt BJERREGAARD Lid van de Commissie (1) PB nr. L 328 van 29. 12. 1993, blz. 53.