This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52009XG1111(01)
List of appointments made by the Council — September/October 2009 (social field)
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten — September/Oktober 2009 (sociale zaken)
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten — September/Oktober 2009 (sociale zaken)
PB C 270 van 11.11.2009, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.11.2009 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 270/14 |
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten
September/Oktober 2009 (sociale zaken)
2009/C 270/04
Comité |
Einde mandaat |
Bekendmaking in PB |
Vervangen persoon |
Afgetreden/ benoemd |
Gewoon lid/Plaatsver-vangend lid |
Groep |
Land |
Benoemde persoon |
Van |
Datum besluit van de Raad |
Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers |
24.9.2010 |
de heer Peter BODE |
Afgetreden |
Gewone leden |
Regering |
Verenigd Koninkrijk |
mevrouw Fiona KILPATRICK |
DWP |
26.10.2009 |
|
Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers |
24.9.2010 |
mevrouw Seonaid WEBB |
Afgetreden |
Gewone leden |
Regering |
Verenigd Koninkrijk |
mevrouw Carolyn BARTLETT |
EEA Policy Team |
26.10.2009 |
|
Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats |
28.2.2010 |
de heer Harald KIHL |
Afgetreden |
Plaatsver-vangend lid |
Werkgevers |
Duitsland |
de heer Walter HERMÜLHEIM |
RAG Aktiengesellschaft Zentralbereich Arbeits — Gesundheits — und Umweltschutz |
9.10.2009 |
|
Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats |
28.2.2010 |
de heer Jean-Marie LAMOTTE |
Afgetreden |
Plaatsver-vangend lid |
Regering |
België |
De heer Xavier LEBICHOT |
AD Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg |
9.10.2009 |
|
Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats |
28.2.2010 |
de heer Robert MURR |
Afgetreden |
Plaatsver-vangend lid |
Regering |
Oostenrijk |
mevrouw Gerlinde ZINIEL |
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz |
9.10.2009 |
|
Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats |
28.2.2010 |
de heer Saviour SAMMUT |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Werknemers |
Malta |
de heer Joe CARABOTT |
General Workers Union |
26.10.2009 |
|
Raadgevend Comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers |
29.3.2011 |
mevrouw Dora PETSA |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Regering |
Cyprus |
de heer Nicolas ARTEMIS |
Ministry of Labour and Social Insurance |
9.10.2009 |
|
Raadgevend Comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers |
29.3.2011 |
de heer Andreas KYRIAKIDES |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Regering |
Cyprus |
de heer Nicos VAKANAS |
Ministry of Health |
9.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
mevrouw Marie ÅKHAGEN |
Afgetreden |
Plaatsver-vangend lid |
Regering |
Zweden |
de heer Per NYSTRÖM |
Ministry of Employment |
9.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
mevrouw Eva MESTANOVA |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Werknemers |
Slowakije |
de heer Erik MACAK |
KOZSR |
9.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
mevrouw Laurence THERY |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Werknemers |
Frankrijk |
de heer Emmanuel COUVREUR |
CFDT |
9.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
Mevrouw Anne COLEMAN-DUNNE |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Regering |
Ierland |
de heer Paul CULLEN |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
19.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
de heer Jens WIENE |
Afgetreden |
Gewoon lid |
Werknemers |
Denemarken |
de heer Ole PRASZ |
FTF |
19.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
de heer Joaquín MARTÍNEZ SOLER |
Afgetreden |
Plaatsver-vangend lid |
Regering |
Spanje |
de heer Gonzalo GIMÉNEZ COLOMA |
Ministerio de Trabajo e Inmigración |
19.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
mevrouw Mireille JARRY |
Afgetreden |
Plaatsver-vangend lid |
Regering |
Frankrijk |
mevrouw Marie-Soline CHOMEL |
Ministère du Travail et des Affaires Sociales |
19.10.2009 |
|
Raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-omstandigheden |
30.11.2010 |
de heer Konstantinos PETINIS |
Afgetreden |
Plaatsver-vangend lid |
Regering |
Griekenland |
mevrouw Triantafyllia TOTOU |
Ministry of Employment and Social Protection |
23.10.2009 |