This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0313(01)
Council Decision of 11 March 2014 appointing four United Kingdom members of the Committee of the Regions
Decisione del Consiglio, dell' 11 marzo 2014 , relativa alla nomina di quattro membri titolari del Regno Unito del Comitato delle regioni
Decisione del Consiglio, dell' 11 marzo 2014 , relativa alla nomina di quattro membri titolari del Regno Unito del Comitato delle regioni
GU C 74 del 13.3.2014, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015
13.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
relativa alla nomina di quattro membri titolari del Regno Unito del Comitato delle regioni
2014/C 74/01
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo del Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE e 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1). |
(2) |
Quattro seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Doris ANSARI, di Sir Simon DAY e dei sigg. David PARSONS e Francie MOLLOY, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
sig.ra Megan FEARON, Member of the Legislative Assembly (MLA) of Northern Ireland, |
— |
sig. Andrew LEWER, Councillor, Derbyshire County Council, |
— |
sig.ra Jill SHORTLAND, Councillor, Somerset County Council, |
— |
sig. Harvey SIGGS, Councillor, Somerset County Council. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
I. STOURNARAS
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22, e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.