This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1205
Council Decision (EU) 2016/1205 of 18 July 2016 appointing two alternate members, proposed by the Kingdom of the Netherlands of the Committee of the Regions
Decisione (UE) 2016/1205 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
Decisione (UE) 2016/1205 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
GU L 198 del 23.7.2016, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/46 |
DECISIONE (UE) 2016/1205 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio (4), il sig. N.A. (André) VAN DE NADORT è stato sostituito dal sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK in qualità di supplente. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio (5), il sig. J.H.J. (Hans) KONST è stato sostituito dal sig. A. (Ard) VAN DER TUUK in qualità di supplente. |
(2) |
Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK e del sig. A. (Ard) VAN DER TUUK, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. B.R. (Bouke) ARENDS, Wethouder van de gemeente Emmen, |
— |
sig. T. (Tjisse) STELPSTRA, Gedeputeerde van de provincie Drenthe. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla nomina di due membri titolari olandesi e di due membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 17).
(5) Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).