This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1765
Council Decision (EU) 2017/1765 of 25 September 2017 appointing two members and two alternate members, proposed by the Kingdom of the Netherlands, of the Committee of the Regions
Odluka Vijeća (EU) 2017/1765 od 25. rujna 2017. o imenovanju dvaju članova i dvaju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Nizozemska
Odluka Vijeća (EU) 2017/1765 od 25. rujna 2017. o imenovanju dvaju članova i dvaju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Nizozemska
SL L 250, 28.9.2017, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
28.9.2017 |
HR |
Službeni list Europske unije |
L 250/59 |
ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/1765
od 25. rujna 2017.
o imenovanju dvaju članova i dvaju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Nizozemska
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,
uzimajući u obzir prijedlog nizozemske vlade,
budući da:
(1) |
Vijeće je 26. siječnja 2015., 5. veljače 2015. i 23. lipnja 2015. donijelo odluke (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) i (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. Odlukom Vijeća (EU) 2015/1140 (4) od 13. srpnja 2015. g. H.J.J. (Henrija) LENFERINKA zamijenio je g. N.A. (André) VAN DE NADORT kao član. Odlukom Vijeća (EU) 2015/1573 (5) od 18. rujna 2015. gđu W.H. (Hester) MAIJ zamijenio je g. M.A. (Michiel) SCHEFFER kao član, a gđu E.M. (Elviru) SWEET zamijenio je g. D.J.E. (Erik) LIEVERS kao zamjenik člana. |
(2) |
Mjesto člana Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata g. M.A. (Michiela) SCHEFFERA. |
(3) |
Mjesto člana Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata na temelju kojeg je predložen g. N.A. (André) VAN DE NADORT (Mayor of the municipality of Ten Boer). |
(4) |
Dva mjesta zamjenika članova Odbora regija postala su slobodna istekom mandata g. D.J.E. (Erika) LIEVERSA i g. C.L. (Cornelisa) VISSERA, |
DONIJELO JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Sljedeće osobe imenuju se u Odbor regija do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2020.:
(a) |
članovima:
|
(b) |
zamjenicima članova:
|
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 2017.
Za Vijeće
Predsjednik
M. MAASIKAS
(1) Odluka Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 20, 27.1.2015., str. 42.).
(2) Odluka Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 31, 7.2.2015., str. 25.).
(3) Odluka Vijeća (EU) 2015/994 od 23. lipnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i zamjenika članova za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 159, 25.6.2015., str. 70.).
(4) Odluka Vijeća (EU) 2015/1140 od 13. srpnja 2015. o imenovanju dvaju nizozemskih članova i dvaju nizozemskih zamjenika članova Odbora regija (SL L 185, 14.7.2015., str. 17.).
(5) Odluka Vijeća (EU) 2015/1573 od 18. rujna 2015. o imenovanju četiriju nizozemskih članova i pet nizozemskih zamjenika članova Odbora regija (SL L 245, 22.9.2015., str. 10.).