This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979D0964
79/964/EEC: Council Decision of 12 November 1979 appointing a full member and an alternate member of the Advisory Committee on Social Security for Migrant Workers
79/964/CEE: Décision du Conseil, du 12 novembre 1979, portant nomination d' un membre titulaire et d' un membre suppléant du comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
79/964/CEE: Décision du Conseil, du 12 novembre 1979, portant nomination d' un membre titulaire et d' un membre suppléant du comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
JO L 293 du 20.11.1979, p. 13–13
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 14/10/1981
79/964/CEE: Décision du Conseil, du 12 novembre 1979, portant nomination d' un membre titulaire et d' un membre suppléant du comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
Journal officiel n° L 293 du 20/11/1979 p. 0013 - 0013
**** ( 1 ) JO NO L 149 DU 5 . 7 . 1971 , P . 2 . DECISION DU CONSEIL DU 12 NOVEMBRE 1979 PORTANT NOMINATION D ' UN MEMBRE TITULAIRE ET D ' UN MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE CONSULTATIF POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( 79/964/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 82 , VU LA DECISION DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1979 , PORTANT NOMINATION , POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 14 OCTOBRE 1981 , DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU COMITE CONSULTATIF POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , CONSIDERANT QU ' UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE ET UN SIEGE DE MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE PRECITE DANS LA CATEGORIE DES REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS SONT DEVENUS VACANTS A LA SUITE DE LA DEMISSION DE M . CHRISTENSEN ET DE MME JOHANSEN , PORTEE A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL LE 12 OCTOBRE 1979 , VU LES CANDIDATURES PRESENTEES LE 24 OCTOBRE 1979 , DECIDE : ARTICLE UNIQUE MME BIRTE JOHANSEN EST NOMMEE MEMBRE TITULAIRE ET M . JOERGEN TEJLGAARD PETERSEN MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE CONSULTATIF POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS EN REMPLACEMENT DE M . CHRISTENSEN ET DE MME JOHANSEN , POUR LA DUREE RESTANT A COURIR DU MANDAT DE CEUX-CI , SOIT JUSQU ' AU 14 OCTOBRE 1981 . FAIT A BRUXELLES , LE 12 NOVEMBRE 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . GIBBONS