Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex
Dokument 52010XC0423(02)
Renewal of the term of office of members of the Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture
Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture
Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture
JO C 104 du 23.4.2010, s. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/13 |
Renouvellement des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture
2010/C 104/06
Le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a été renouvelé par la décision 2004/864/CE du 16 décembre 2004 (1), qui modifie la décision 1999/478/CE du 14 juillet 1999 renouvelant le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (2).
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture constitué le 1er mai 2007 expire donc le 30 avril 2010.
La Commission a dès lors décidé de renouveler, comme suit, le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture pour la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2013:
Milieux concernés par la PCP |
Sièges |
Membres |
|
Le Comité |
|
Titulaires |
Suppléants |
Armateurs privés |
1 |
M. B. DEAS |
M. M. GHIGLIA |
Armateurs coopératifs |
1 |
M. G. VAN BALSFOORT |
M. G. EVIN |
Organisations de producteurs |
1 |
M. N. WICHMANN |
M. J. PICHON |
Éleveurs de mollusques/crustacés |
1 |
M. T. PICKERELL |
M. A. BAEKGAARD |
Éleveurs de poissons |
1 |
M. A. CHAPERON |
M. P. A. SALVADOR |
Transformateurs |
1 |
M. G. PASTOOR |
M. P. COMMERE |
Négociants |
1 |
M. P. BAMBERGER |
M. T. F. GEOGHEGAN |
Marins pêcheurs et salariés |
1 |
M. J. M. TRUJILLO CASTILLO |
M. J. BIGOT |
Consommateurs. |
1 |
M. J. GODFREY |
|
Environnement |
1 |
M. E. DUNN |
Mme C. PHUA |
Développement |
1 |
M. X. LÓPEZ ÁLVAREZ |
Mme B. GOREZ |
Groupes de travail |
|
Présidence |
Vice-président |
Groupe I |
2 |
M. J. GARAT PÉREZ |
M. G. BUONFIGLIO |
Groupe II |
2 |
M. G. BREST |
M. J. OJEDA |
Groupe III |
2 |
M. M. KELLER |
M. S. O'DONOGHUE |
Groupe IV |
2 |
M. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ |
M. J. A. MOZOS |
(1) JO L 370 du 17.12.2004, p. 91.
(2) JO L 187 du 20.7.1999, p. 70.