This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52007XG1024(01)
List of appointments made by the Council (July, August and September 2007) (social field)
Relevé des nominations effectuées par le Conseil (Mois de juillet, août et septembre 2007) (domaine social)
Relevé des nominations effectuées par le Conseil (Mois de juillet, août et septembre 2007) (domaine social)
JO C 249 du 24.10.2007, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/4 |
Relevé des nominations effectuées par le Conseil
(Mois de juillet, août et septembre 2007) (domaine social)
(2007/C 249/06)
Comité |
Fin du mandat |
Publication au JO |
Personne remplacée |
Démission/ Nomination |
Membre/ Titulaire/ Suppléant |
Catégorie |
Pays |
Personne nommée |
Appartenance |
Date de la décision du Conseil |
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
M. J.J. VERBOOM |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Pays-Bas |
Mme C.W. Olde OLTHOF |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
13.7.2007 |
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
Mme Anna HUDZIECZEK |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Royaume-Uni |
M. Peter BODE |
Department for Work and Pensions |
26.9.2007 |
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
Mme Inge RASMUSSEN |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Danemark |
Mme Eva PEDERSEN |
Ministry of Social Affairs |
18.9.2007 |
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
Mme Eva PEDERSEN |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Danemark |
M. Michael HARBO PAULSEN |
Ministry of Social Affairs |
18.9.2007 |
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
M. Károly G. TÓTH DEN BERG |
Démission |
Titulaire |
Employeurs |
Hongrie |
Mme Eszter ALMÁSSY |
National Association of Strategic and Public Utility Companies |
26.9.2007 |
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
M. C.J. VAN DEN BERG |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Pays-Bas |
Mme H. ZUNDERMAN |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
26.9.2007 |
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Eric JANNERFELDT |
Démission |
Titulaire |
Employeurs |
Suède |
Mme Bodil MELLBLOM |
Metallgruppen |
26.9.2007 |