This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0071
Council Decision 2011/71/CFSP of 31 January 2011 amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d’Ivoire
Neuvoston päätös 2011/71/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011 , Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta
Neuvoston päätös 2011/71/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011 , Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta
EUVL L 28, 2.2.2011, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; Implisiittinen kumoaja 32016D0917
2.2.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 28/60 |
NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/71/YUTP,
annettu 31 päivänä tammikuuta 2011,
Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) |
Neuvosto hyväksyi 29 päivänä lokakuuta 2010 päätöksen 2010/656/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta (1). |
(2) |
Ottaen huomioon Norsunluurannikon tilanteen vakavuuden, päätöksen 2010/656/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä muita henkilöitä ja yhteisöjä, |
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Korvataan päätöksen 2010/656/YUTP 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Jos neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II vastaavasti.”
2 artikla
Tämän päätöksen liitteessä mainitut henkilöt ja yhteisöt lisätään päätöksen 2010/656/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. ASHTON
(1) EUVL L 285, 30.10.2010, s. 28.
LIITE
PÄÄTÖKSEN 2 ARTIKLASSA TARKOITETUT HENKILÖT JA YHTEISÖT
|
Nimi (ja mahdolliset peitenimet) |
Tunnistamistiedot |
Perusteet |
1. |
Philippe Henry Dacoury-Tabley |
|
Länsi-Afrikan valtioiden keskuspankin (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO) pääjohtaja, joka kieltäytyy noudattamasta demokraattisilla vaaleilla valitun presidentin määräysvaltaa; myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |
2. |
Denis N'Gbé |
Syntynyt 6.9.1956 Dananessa; passin numero: PS-AE/094GD07 (voimassaolo päättyy 26.7.2012) |
BCEAO:n Norsunluurannikon kansallinen johtaja, joka kieltäytyy noudattamasta demokraattisilla vaaleilla valitun presidentin määräysvaltaa; myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |
3. |
Ibrahim Ezzedine |
Syntynyt 5.2.1968 Barichessa (Libanon); passin numero: 08AB14590 (voimassaolo päättyy 4.10.2014) |
Yrittäjä; myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |
4. |
Roland Dagher |
Syntynyt 8.5.1952 Bamakossa (Mali); passien numerot: PD-AE/075FN01 (voimassaolo päättyy 16.1.2011) ja 08AA15167 (voimassaolo päättyy 1.12.2013) |
Yrittäjä, talous-ja sosiaalineuvoston jäsen; myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |
5. |
Oussou Kouassi |
Syntynyt 1.1.1956 Ouméssa; passien numerot: PD-AE/016EU09 (voimassaolo päättyy 31.8.2009) ja 08AA80739 (voimassaolo päättyy 12.7.2014) |
Talouden pääjohtaja, joka kieltäytyy noudattamasta demokraattisilla vaaleilla valitun presidentin määräysvaltaa; myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |
6. |
Ossey Eugène Amonkou |
Syntynyt 13.7.1960 Akoupéssa; passin numero: 04LE10026 (voimassaolo päättyy 19.6.2011) |
Kansallisen investointipankin (Banque nationale d'investissement, BNI) pääjohtaja, joka kieltäytyy noudattamasta demokraattisilla vaaleilla valitun presidentin määräysvaltaa; myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |
B. Yhteisöt
|
Nimi (ja mahdolliset peitenimet) |
Tunnistamistiedot |
Perusteet |
|||
1. |
Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire (Norsunluurannikon säästöpankki) |
PÄÄTOIMIPAIKKA
|
Myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |
|||
2. |
Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) |
|
Myötävaikuttaa Laurent Gbagbon laittoman hallinnon rahoittamiseen |