This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0118(02)
Council Decision of 28 June 2004 appointing members and alternate members of the Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers
Nõukogu otsus — 28. juuni 2004 töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete nimetamise kohta
Nõukogu otsus — 28. juuni 2004 töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete nimetamise kohta
ELT C 12, 18.1.2005, p. 4–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2006
18.1.2005 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 12/4 |
NÕUKOGU OTSUS
28. juuni 2004
töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete nimetamise kohta
(2005/C 12/02)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 1968. aasta määrust (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (1) eriti selle artikleid 26 ja 27,
võttes arvesse kandidaatide nimekirju, mille liikmesriikide valitsused on nõukogule esitanud
ning arvestades järgmist:
1) |
Nõukogu nimetas oma 7. mai 2002. aasta otsusega (2) töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 7. mai 2002 kuni 6. mai 2004, |
2) |
liikmed jäävad ametisse kuni uute liikmete nimetamiseni või kui nad uuesti ametisse nimetatakse, |
3) |
nimetatud komitee liikmed ja asendusliikmed tuleks ametisse nimetada kaheks aastaks, |
ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:
Ainus artikkel
Käesolevaga nimetatakse ajavahemikuks 7. mai 2004 kuni 6. mai 2006 töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmeteks ja asendusliikmeteks:
I. VALITSUSTE ESINDAJAD
Riik |
Liikmed |
Asendusliikmed |
Belgia |
Jacques OUZIEL Manjula EKKA |
Thierry LHOIR |
Tšehhi Vabariik |
Martina MICHALCOVÁ Miloš TICHÝ |
Zuzana DI FALCO |
Taani |
Ole Bondo CHRISTENSEN Kim TAASBY |
Claus G. P. RYDE |
Saksamaa |
Gisbert BRINKMANN Maria Helene GROß |
Dagmar FELDGEN |
Eesti |
Piret LILLEVÄLI Carita RAMMUS |
Maarja SAKS |
Kreeka |
Andreas KARYDIS Lydia KOTROF |
Elissavet DANIIL |
Hispaania |
María José VERDE FERNÁNDEZ Jesús NORBERTO |
Miguel COLINA ROBLEDO |
Prantsusmaa |
Christian LEFEUVRE François LEPAGE |
Nadia MAROT |
Iirimaa |
Peter BUCKLEY John KELLY |
Gerardine BUCKLEY |
Itaalia |
Maurizio Giuseppe SILVERI Augusto VACCARO |
Lea BATTISTONI |
Küpros |
Nelson NEOCLEUS Alecos KELVERIS |
Demetris MICHAELIDES |
Läti |
Jorens AIZSILS Daiga DIMDIŅA |
Linda DIMANTE |
Leedu |
Rita KAZLAUSKIENE Marius GREICIUS |
Ramunas DARULIS |
Luksemburg |
Joseph FABER Mariette SCHOLTUS |
Patrice FURLANI |
Ungari |
Rozália SZÉCSÉNYI Éva LUKÁCS |
Borbála SZIGETI |
Malta |
Amanda MAGRI Joseph MIZZI |
……………………….. |
Madalmaad |
M. BLOMSMA V.K. HOEL |
G. WIDERA -STEVENS |
Austria |
Ingrid NOWOTNY Doris WITEK-WEINDORFER |
Heinz KUTROWATZ |
Poola |
Janusz GRZYB Grzegorz PRAGERT |
Magdalena SWEKLEJ |
Portugal |
Terezinha SALGUEIRO GARRIDO Ana Cristina SANTOS PEDROSO |
……………………….. |
Sloveenia |
Staša BALOH-PLAHUTNIK Radivoj RADAK |
Damjana ŠARČEVIČ |
Slovakkia |
Pavol JUHÁS Katarína GERGELOVÁ |
Ľubica GAJDOŠOVÁ |
Soome |
Mielikki TENHUNEN Mirkka MYKKÄNEN |
Tuomo KURRI |
Rootsi |
Pontus RINGBORG Catrin LIDBOM |
Linnea ARVIUS |
Ühendkuningriik |
Anna HUDZIECZEK Andrew MILTON |
…………………….. |
II. TÖÖTAJATE ESINDAJAD
Riik |
Liikmed |
Asendusliikmed |
Belgia |
Celien VANMOERKERKE Sakis DIMITRAKOPOULOS |
Edwin LOOF |
Tšehhi Vabariik |
Jiři VALENTA Miroslav FEBER |
Pavel JANÍČKO |
Taani |
Michael JACOBSEN Jens WIENE |
Käthe MUNK RYOM |
Saksamaa |
Volker ROßOCHA Renate GABKE |
Günter SCHÖNWALD |
Eesti |
Liina CARR Anu TOOTS |
Margarita TUCH |
Kreeka |
Georgios PERENTIS Georgios SKOULATAKIS |
Efthymios EFTHYMIOU |
Hispaania |
Ana María CORRAL José Maria DIAZ-ROPERO |
Pilar ROC |
Prantsusmaa |
An LENOUAIL-MARLIERE Michèle MONRIQUE |
Laurence LAIGO |
Iirimaa |
Esther LYNCH Brendan MACKIN |
Rosheen CALLENDER |
Itaalia |
…………………………. …………………………. |
……………………… |
Küpros |
Petros THEOPHANOUS Pieris PIERI |
Diomedes DIOMEDOUS |
Läti |
Iveta OZOLA Ivo KRIEVS |
Beata JAKUBOVA |
Leedu |
Janina MATUIZIENE Janina SVEDIENE |
Jovita MESKAUSKIENE |
Luksemburg |
Eduardo DIAS Paul DE ARAUJO |
Carlos PEREIRA |
Ungari |
Judit CZUGLERNE IVÁNY Károly GYÖRGY |
Edit PINK |
Malta |
Andrew MIZZI …………………… |
Alfred BUHAGIAR |
Madalmaad |
S.VAN DE POL D.VAARTJES-VAN SUIJDAM |
W.W. MULLER |
Austria |
Josef WALLNER Oliver RÖPKE |
Gernot MITTER |
Poola |
Krzysztof ROSTKOWSKI Bogdan OLSZEWSKI |
Jakub KUS |
Portugal |
Carlos Manuel ALVES TRINDADE Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA |
Anabela PEREIRA PEIXOTO de MAGALHÃES |
Sloveenia |
Metka ROKSANDIĆ Gregor CERAR |
…………………………….. |
Slovakkia |
Magdaléna MELLENOVÁ Lucia ŠVIHLOVÁ |
Milan BUŠO |
Soome |
Kalle RÄISÄNEN Salla HEINÄNEN |
Mervi HUUSKONEN |
Rootsi |
Thord PETTERSSON Lena WIRKKALA |
Ossian WENNSTRÖM |
Ühendkuningriik |
Roger McKENZIE Sofi TAYLOR |
Nick CLARK |
III. TÖÖANDJATE ESINDAJAD
Riik |
Liikmed |
Asendusliikmed |
Belgia |
Sonja KOHNENMERGEN Philippe STIENON |
Ivo VAN DAMME |
Tšehhi Vabariik |
Marie ZVOLSKÁ Miroslav FIŘT |
Ivana ŠTURMOVÁ |
Taani |
Henning GADE Flemming DREESEN |
Karina RANSBY |
Saksamaa |
Angela SCHNEIDER-BODIEN Alexandra HÖRDER |
Bernhard SCHWARZKOPF |
Eesti |
Lilian SALLASTE Heinart PUHKIM |
Renno MÄGI |
Kreeka |
Labros PAPAIOANNOU Antonios MEGGOULIS |
Leonidas NIKOLOUZOS |
Hispaania |
Pablo GÓMEZ ALBO Roberto SUÁREZ GARCÍA |
Javier IBARS ALVARO |
Prantsusmaa |
Odile MENNETEAU Muriel CAILLAT |
Jean-Louis TERDJMAN |
Iirimaa |
Heidi LOUGHEED Catherine MAGUIRE |
Arthur FORBES |
Itaalia |
…………………………….. …………………………….. |
………………………… |
Küpros |
Michael ANTONIOU Emilios MICHAEL |
Lefteris KARYDIS |
Läti |
Daiga ERMSONE Edgars KORČAGINS |
Anita NIPĀNE |
Leedu |
Justinas USONIS Arturas STRAVINSKAS |
Egidijus KASELIS |
Luksemburg |
Marc KIEFFER François ENGELS |
Romain LANNERS |
Ungari |
Pál KARA István KOMORÓCZKI |
Attila SZABADKAI |
Malta |
Mario DEBONO Joseph MONTEBELLO |
Tonio FARRUGIA |
Madalmaad |
A.VAN DELFT S.J.L. NIEUWSMA |
G.A.M. VAN DER GRIND |
Austria |
Maria KAUN Wolfgang TRITREMMEL |
Christa SCHWENG |
Poola |
Andrzej JANKOWSKI Jacek MĘCINA |
Tomasz WIKA |
Portugal |
Cristina NAGY MORAIS Nuno BERNARDO |
Marcelino PENA COSTA |
Sloveenia |
Staša PIRKMAIER Metka PENKO NATLAČEN |
Urška JEREB |
Slovakkia |
Jozef HORVÁTH Vladimír KALINA |
Petra ŠUSTEKOVÁ |
Soome |
Katja LEPPÄNEN Mikko RÄSÄNEN |
Mikko NYYSSÖLÄ |
Rootsi |
Karin EKENGER Markus GUSTAFSSON |
Fredrik SEGERFELDT |
Ühendkuningriik |
Anthony THOMPSON Emmeline OWENS |
Sumantra PRASAD |
Luxembourg, 28. juuni 2004
Nõukogu nimel
eesistuja
M. CULLEN
(1) EÜT L 257, 18.10.1968, lk 2.
(2) EÜT C 119, 22.5.2002, lk 1.